宏祥新材料股份有限公司主要成员
一共
11个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魏兆强 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 60 | 2021-10-10至2024-10-07 | - | 10.66万 | 2021-10-12 |
郑衍水 | 副董事长,董事 | 大专 | 男 | 60 | 2015-09-29至2024-10-07 | - | - | 2021-10-12 |
冯立阳 | 董事 | - | 男 | 33 | 2020-09-30至2024-10-07 | - | - | 2021-10-12 |
刘同华 | 董事,董事会秘书 | 大专 | 男 | 60 | 2015-09-29至2024-10-07 | - | - | 2021-10-12 |
魏伟 | 董事 | 中专 | 男 | 49 | 2018-10-15至2024-10-07 | - | - | 2021-10-12 |
吴瀚 | 董事 | 本科 | 男 | 38 | 2015-09-29至2024-10-07 | 0.00 | - | 2021-10-12 |
陶广俊 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 49 | 2015-09-29至2024-10-07 | - | - | 2021-10-12 |
许良勇 | 监事 | 中专 | 男 | 53 | 2015-09-29至2024-10-07 | - | - | 2021-10-12 |
马剑 | 职工监事 | 中专 | 男 | 43 | 2015-09-29至2024-10-07 | - | - | 2021-10-12 |
徐洪福 | 财务负责人 | - | 男 | 61 | 2020-09-14至2024-10-07 | - | - | 2021-10-12 |
宋化营 | 副总经理 | 大专 | 男 | 39 | 2021-10-10至2024-10-07 | - | - | 2021-10-12 |
评论