东莞高端精密电子股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
谭达兴 | 董事长,董事 | 中专 | 男 | 49 | 2022-03-14至2025-03-13 | - | 1064万 | 2022-03-15 |
邝炯标 | 董事 | 高中 | 男 | 48 | 2016-03-12至2025-03-13 | - | 887.5万 | 2022-03-15 |
杨建军 | 董事,副总经理 | 中专 | 男 | 47 | 2016-03-12至2025-03-13 | - | 249.6万 | 2022-03-15 |
夏侯方 | 董事 | 硕士 | 男 | 58 | 2016-03-12至2025-03-13 | - | 589万 | 2022-03-15 |
邝炯辉 | 董事 | 高中 | 男 | 51 | 2016-03-12至2025-03-13 | 0.00 | 147.2万 | 2022-03-15 |
唐雪峰 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 43 | 2016-03-12至2025-03-13 | - | - | 2022-03-15 |
叶燕云 | 监事 | 中专 | 女 | 45 | 2016-03-12至2025-03-13 | - | 5万 | 2022-03-15 |
梁创 | 职工监事 | - | 男 | 48 | 2024-01-05至2025-03-13 | - | - | 2024-01-08 |
郑楚琳 | 董事会秘书,财务总监 | 大专 | 女 | 49 | 2018-07-19至2025-03-13 | - | 5万 | 2022-03-15 |
黄显财 | 总经理 | - | 男 | 47 | 2024-01-05至2025-03-13 | - | - | 2024-01-08 |
评论