江苏泰慕士针纺科技股份有限公司主要成员
一共
11个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-25
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陆彪 | 董事长,董事 | 大专 | 男 | 62 | 2019-10-30 至 2025-09-15 | 129.3万 | 1079万 | 2022-09-17 |
杨敏 | 副董事长,董事,总经理 | 大专 | 女 | 57 | 2022-09-16 至 2025-09-15 | 129.3万 | 1079万 | 2022-09-17 |
蔡卫华 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 44 | 2019-10-30 至 2025-09-15 | 6.000万 | - | 2022-09-17 |
傅羽韬 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 50 | 2019-10-30 至 2025-09-15 | 6.000万 | - | 2022-09-17 |
田凤洪 | 董事,财务总监 | 大专 | 男 | 56 | 2022-09-16 至 2025-09-15 | 51.15万 | - | 2022-09-17 |
蔡美芳 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 53 | 2022-09-16 至 2025-09-15 | 37.28万 | - | 2022-09-17 |
顾海 | 监事 | 中专 | 男 | 46 | 2019-10-30 至 2025-09-15 | 25.79万 | - | 2022-09-17 |
左宗华 | 职工监事 | 大专 | 男 | 52 | 2022-09-16 至 2025-09-15 | 28.43万 | - | 2022-09-17 |
汪敏 | 副总经理 | 大专 | 女 | 53 | 2022-09-16 至 2025-09-15 | 46.37万 | - | 2022-09-17 |
陈静 | 副总经理 | 大专 | 女 | 43 | 2019-10-30 至 2025-09-15 | 71.59万 | - | 2022-09-17 |
王霞 | 董事会秘书 | 本科 | 女 | 42 | 2019-10-30 至 2025-09-15 | 25.81万 | - | 2022-09-17 |
评论