瑞泰科技股份有限公司主要成员
一共
15个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宋作宝 | 董事长,董事 | 博士 | 男 | 47 | 2022-05-16至2026-05-04 | 0.00 | - | 2023-05-15 |
邹琼慧 | 董事,董事会秘书 | - | 女 | 41 | 2017-04-21至2026-05-04 | 105.1万 | - | 2023-05-15 |
孙祥云 | 董事 | 本科 | 男 | 67 | 2014-02-28至2026-05-04 | 0.00 | - | 2023-05-06 |
陈荣建 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 52 | 2024-04-01至2026-05-04 | 107.6万 | - | 2024-04-02 |
余兴喜 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 66 | 2022-04-20至2026-05-04 | 9.600万 | - | 2023-05-06 |
侯涤洋 | 董事 | 本科 | 男 | 53 | 2022-05-06至2026-05-04 | 0.00 | - | 2023-05-06 |
王华 | 董事 | 博士 | 男 | 51 | 2024-04-01至2026-05-04 | - | - | 2024-04-02 |
郑志刚 | 独立董事 | 博士 | 男 | 54 | 2023-05-05至2026-05-04 | 9.600万 | - | 2023-05-06 |
李勇 | 独立董事 | 博士 | 男 | 60 | 2021-04-22至2026-05-04 | 9.600万 | - | 2023-05-06 |
冯俊 | 监事会主席 | - | 男 | 50 | 2022-01-18至2026-05-04 | 0.00 | - | 2023-05-15 |
刘登林 | 监事 | 硕士 | 男 | 44 | 2014-02-28至2026-05-04 | 0.00 | - | 2023-05-06 |
刘楠 | 职工监事 | 本科 | 女 | 29 | 2023-05-05至2026-05-04 | 8.230万 | - | 2023-05-06 |
问欢 | 财务负责人 | 硕士 | 女 | 38 | 2021-12-18至2026-05-04 | 89.21万 | - | 2023-05-15 |
白雪松 | 副总经理 | 本科 | 男 | 52 | 2011-04-18至2026-05-04 | 97.67万 | - | 2023-05-15 |
陈雪峰 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 43 | 2022-12-23至2026-05-04 | 105.7万 | - | 2023-05-15 |
评论
黄山金瑞泰科技股份有限公司
黄山金瑞泰科技股份有限公司(曾用名:黄山金瑞泰科技有限公司),成立于2006年,黄山金瑞泰投资发展成员,位于安徽省黄山市,是一家以从事印刷和记录媒介复制业为主的企业。企业注册资本9180万人民币,超过
黄山金瑞泰科技股份有限公司
0
北京国承瑞泰科技股份有限公司
北京国承瑞泰科技股份有限公司(曾用名:北京国承瑞泰工程项目管理有限公司),成立于2008年,位于北京市,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本3000万人民币,超过了94%的北京市同
北京国承瑞泰科技股份有限公司
0
青岛中瑞泰软控科技股份有限公司
青岛中瑞泰软控科技股份有限公司(曾用名:青岛中瑞泰软控技术有限公司),成立于2012年,位于山东省青岛市,是一家以从事研究和试验发展为主的企业。企业注册资本3200万人民币,超过了92%的山东省同行,
青岛中瑞泰软控科技股份有限公司
0
云南坤瑞泰隆建材科技股份有限公司
云南坤瑞泰隆建材科技股份有限公司(曾用名:云南坤瑞泰隆建材科技有限公司),成立于2010年,位于云南省昆明市,是一家以从事研究和试验发展为主的企业。企业注册资本1500.89万人民币,超过了91%的云
云南坤瑞泰隆建材科技股份有限公司
0