上海邦诚电信技术股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘一春 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 56 | 2020-08-18至2024-06-13 | - | 1177万 | 2021-06-28 |
SHIJUNDAI | 董事 | 本科 | 男 | 57 | 2015-05-05至2024-06-13 | - | - | 2021-06-15 |
王震生 | 董事,董事会秘书 | 本科 | 男 | 48 | 2017-04-07至2024-06-13 | - | 8.3万 | 2021-06-28 |
李定国 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 56 | 2017-04-07至2024-06-13 | - | 469.8万 | 2021-06-28 |
沈麟 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 47 | 2021-03-10至2024-06-13 | - | 15万 | 2021-06-28 |
杨晓庆 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 38 | 2017-01-25至2024-06-13 | - | 5000 | 2021-06-28 |
张续坤 | 监事 | - | - | - | 2017-04-07至今 | - | 5000 | 2018-05-29 |
刘金龙 | 监事 | 大专 | 男 | 37 | 2020-04-09至今 | - | 3万 | 2020-04-10 |
储海瀛 | 财务负责人 | 硕士 | 男 | 39 | 2017-06-14至2024-06-13 | - | 5000 | 2021-06-28 |
评论
诚邦
无锡市诚邦格栅板制造有限公司技术力量雄厚,拥有科学的专CAD设计系统,竭诚为广大客户提供优质的产品和满意的服务。公司严格按YB/T4001.1-2007钢格板标准,GB704-88钢材标准,GB/T1
诚邦
0
诚邦CBGF
诚邦生态环境股份有限公司(简称:诚邦股份〡603316)成立于1996年,作为生态环境行业区域领军企业,公司以综合设计、环境建设、智慧环保、生态综合治理为核心业务,以投资发展为推力,形成了“4+1”的
诚邦CBGF
0