浙江中科磁业股份有限公司主要成员
一共
13个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吴中平 | 董事长,董事,总经理 | 高中 | 男 | 56 | 2019-01-01至2024-10-17 | 45.81万 | 2950万 | 2023-03-15 |
范明 | 董事,董事会秘书,财务总监 | 本科 | 男 | 42 | 2018-10-01至2024-10-17 | 43.40万 | - | 2023-03-15 |
吴伟平 | 董事,副总经理 | 大专 | 男 | 54 | 2019-01-01至2024-10-17 | 29.63万 | 1310万 | 2023-03-15 |
黄益红 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 47 | 2020-12-01至2024-10-17 | 34.12万 | - | 2023-03-15 |
吴双萍 | 董事 | 初中 | 女 | 58 | 2019-01-01至2024-10-17 | 9.030万 | 1420万 | 2023-03-15 |
金永旦 | 董事 | 本科 | 女 | 53 | 2018-10-01至2024-10-17 | 27.91万 | - | 2023-03-15 |
严密 | 独立董事 | 博士 | 男 | 59 | 2020-12-01至2024-10-17 | 6.000万 | - | 2023-03-15 |
韩春燕 | 独立董事 | 本科 | 女 | 45 | 2020-12-01至2024-10-17 | 6.000万 | - | 2023-03-15 |
楼建伟 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 49 | 2020-12-01至2024-10-17 | 6.000万 | - | 2023-03-15 |
彭新明 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 39 | 2021-10-18至2024-10-17 | 20.36万 | - | 2023-03-15 |
马舰 | 监事 | 大专 | 男 | 40 | 2021-10-18至2024-10-17 | 16.14万 | - | 2023-03-15 |
吕响萍 | 职工监事 | 大专 | 女 | 40 | 2021-03-01至2024-10-17 | 9.110万 | - | 2023-03-15 |
陈正仁 | 副总经理 | 高中 | 男 | 58 | 2018-10-01至2024-10-17 | 29.63万 | - | 2023-03-15 |
评论