广州锐嘉工业股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丁维扬 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 64 | 2015-03-18至今 | - | 1826万 | 2021-08-19 |
洪军 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 51 | 2015-03-18至今 | - | 1245万 | 2021-08-19 |
黄海娟 | 董事,财务负责人 | 大专 | 女 | 47 | 2015-03-18至今 | - | - | 2021-08-19 |
吴光辉 | 董事 | 本科 | 男 | 49 | 2015-03-18至今 | - | 104.2万 | 2021-05-19 |
陈新辉 | 董事 | 大专 | 男 | 58 | 2018-03-02至今 | - | - | 2021-05-19 |
曹淑辉 | 监事会主席 | 中专 | 女 | 43 | 2018-03-02至今 | - | - | 2021-08-19 |
肖丁华 | 监事 | 大专 | 男 | 41 | 2018-08-18至今 | - | - | 2021-05-19 |
钟小兵 | 职工监事 | 大专 | 男 | 38 | 2021-05-18至今 | - | - | 2021-05-19 |
高峰 | 董事会秘书 | 本科 | 男 | 38 | 2019-03-21至今 | - | - | 2021-08-19 |
评论