广东易通鼎盛科技股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贾木云 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 48 | 2017-04-25至2026-11-16 | - | 3980万 | 2023-11-20 |
武振国 | 董事 | - | 男 | 50 | 2017-04-22至2026-11-16 | - | - | 2023-11-20 |
王松 | 董事 | 本科 | 男 | 41 | 2017-04-22至2026-11-16 | - | - | 2023-11-20 |
刘彪 | 董事 | 硕士 | 男 | 49 | 2017-04-22至2026-11-16 | - | - | 2023-11-20 |
田咪 | 董事 | 本科 | 女 | 31 | 2020-07-17至2026-11-16 | - | - | 2023-11-20 |
贾涛 | 监事会主席 | 中专 | 男 | 42 | 2017-04-25至2026-11-16 | - | - | 2023-11-20 |
李军 | 监事 | - | 女 | 50 | 2017-04-22至2026-11-16 | - | - | 2023-11-20 |
乔荣 | 职工监事 | 本科 | 男 | 40 | 2020-07-01至2026-11-16 | - | - | 2023-10-30 |
李会然 | 董事会秘书,财务负责人 | 本科 | 女 | 44 | 2023-11-17至2026-11-16 | - | - | 2023-11-20 |
评论