天津凯发电气股份有限公司主要成员
一共
19个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-16
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孔祥洲 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 63 | 2014-06-03至2026-05-15 | 51.84万 | 5161万 | 2023-05-17 |
王伟 | 副董事长,董事 | 硕士 | 男 | 60 | 2023-05-16至2026-05-15 | 50.13万 | 1739万 | 2023-05-17 |
王传启 | 董事,总经理 | 博士 | 男 | 55 | 2014-06-03至2026-05-15 | 49.56万 | 192.1万 | 2023-05-17 |
王勇 | 董事 | 本科 | 男 | 57 | 2014-06-03至2026-05-15 | 48.42万 | 900万 | 2023-05-17 |
肖勇 | 董事 | 硕士 | 男 | 54 | 2020-05-18至2026-05-15 | 0.00 | - | 2023-05-17 |
周水华 | 独立董事 | 本科 | 男 | 45 | 2020-09-06至2026-05-15 | 8.000万 | - | 2023-05-17 |
张世虎 | 董事 | 本科 | 男 | 46 | 2020-05-18至2026-05-15 | 0.00 | - | 2023-05-17 |
方攸同 | 独立董事 | 博士 | 男 | 61 | 2023-05-16至2026-05-15 | 4.670万 | - | 2023-05-17 |
徐泓 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 70 | 2023-05-16至2026-05-15 | 4.670万 | - | 2023-05-17 |
赵勤 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 54 | 2017-07-28至2026-05-15 | 33.98万 | 472.2万 | 2023-05-17 |
温国旺 | 监事 | 中专 | 男 | 59 | 2014-06-03至2026-05-15 | 30.64万 | 412.5万 | 2023-05-17 |
张晓怡 | 职工监事 | 本科 | 女 | 45 | 2023-05-12至2026-05-15 | 16.74万 | 3.4万 | 2023-05-17 |
赵一环 | 财务负责人 | 中专 | 男 | 59 | 2014-06-03至2026-05-15 | 35.91万 | 394.5万 | 2023-05-17 |
张忠杰 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 54 | 2014-06-03至2026-05-15 | 41.65万 | 568.3万 | 2023-05-17 |
苏光辉 | 董事会秘书,副总经理 | 本科 | 男 | 50 | 2023-07-21至2026-05-15 | 60.30万 | - | 2023-07-24 |
杨翔 | 副总经理 | 本科 | 男 | 44 | 2023-05-16至2026-05-15 | - | 15.51万 | 2023-05-17 |
赵志锦 | 副总经理 | 本科 | 男 | 40 | 2023-05-16至2026-05-15 | 31.78万 | - | 2023-05-17 |
刘坤 | 副总经理 | 本科 | 男 | 42 | 2023-05-16至2026-05-15 | 45.99万 | - | 2023-05-17 |
宋金川 | 总工程师 | 本科 | 男 | 51 | 2023-05-16至2026-05-15 | 40.61万 | - | 2023-05-17 |
评论