上海正帆科技股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俞东雷 | 董事长,董事 | 博士 | 男 | 65 | 2015-06-30至2024-06-06 | 211.0万 | - | 2024-05-25 |
崔荣 | 董事 | 本科 | 女 | 70 | 2015-06-30至2027-05-23 | 182.3万 | - | 2024-05-25 |
黄勇 | 董事 | 硕士 | 男 | 54 | 2015-06-30至2027-05-23 | 122.3万 | 1367万 | 2024-05-25 |
史可成 | 董事,总经理 | 硕士 | 男 | 50 | 2024-05-24至2027-05-23 | 272.3万 | 207.2万 | 2024-05-25 |
刘越 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 63 | 2022-09-13至2027-05-23 | 12.00万 | - | 2024-05-25 |
程家茂 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 51 | 2024-05-24至2027-05-23 | - | - | 2024-05-25 |
余显财 | 独立董事 | 博士 | 男 | 50 | 2024-05-24至2027-05-23 | - | - | 2024-05-25 |
周明峥 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 51 | 2021-06-15至2024-06-06 | 122.8万 | 1267万 | 2024-05-25 |
潘俊勇 | 监事 | 硕士 | 男 | 33 | 2024-05-24至2027-05-23 | - | - | 2024-05-25 |
房妹 | 职工监事 | 硕士 | 女 | 35 | 2024-05-24至2027-05-23 | - | - | 2024-04-30 |
郑鸿亮 | 副总经理,财务负责人 | 硕士 | 男 | 50 | 2021-06-15至2024-06-06 | 184.5万 | 145.2万 | 2021-06-16 |
陈越 | 董事会秘书,副总经理 | 硕士 | 女 | 54 | 2022-07-19至2024-06-06 | 182.3万 | 198万 | 2022-07-20 |
评论
上海正帆科技股份有限公司
上海正帆科技股份有限公司(曾用名:上海正帆科技有限公司),成立于2009年,正帆科技成员,位于上海市,是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本27488.6855万人民币,
上海正帆科技股份有限公司
0
上海千帆科技股份有限公司
从事计算机、软件、电子、仪表、机电、工艺美术品、金属材料专业领域内技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,销售建材、装潢材料、办公用品及设备、计算机、电子产品、仪器仪表、机电设备、工艺美术品、金属材料
上海千帆科技股份有限公司
0
上海誉帆环境科技股份有限公司
许可项目:各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑劳务分包;施工专业作业;建设工程监理;建设工程质量检测;检验检测服务;建设工程勘察;建设工程设计;公路管理与养护;测绘服务;地质灾
上海誉帆环境科技股份有限公司
0
上海瀚正信息科技股份有限公司
计算机、电子专业领域内的技术开发、技术服务,计算机软件的开发、设计、制作、销售,计算机硬件、通信设备及产品的开发、销售,系统集成,网络工程、安防工程的安装、调试、维护。【依法须经批准的项目,经相关部门
上海瀚正信息科技股份有限公司
0
上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司
从事数据科技、云计算科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机系统设计,计算机系统集成,设计、制作、代理、发布各类广告,文化艺术交流策划,展览展示服务,市场信息咨询与调查(
上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司
0
首帆动力科技股份有限公司
首帆动力科技股份有限公司(曾用名:首帆动力设备制造(上海)有限公司),成立于2008年,首帆动力成员,位于上海市,是一家以从事电气机械和器材制造业为主的企业。企业注册资本6570万人民币,超过了96%
首帆动力科技股份有限公司
0