江西省川盛科技股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘代城 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 55 | 2019-07-03至2024-08-21 | 0.00 | 588.5万 | 2021-08-26 |
吴丹 | 董事,董事会秘书 | 本科 | 女 | 36 | 2021-08-22至2024-08-21 | - | - | 2021-08-26 |
高宝树 | 董事 | 中专 | 男 | 43 | 2021-08-22至2024-08-21 | - | - | 2021-08-23 |
刘昕雨 | 董事 | 硕士 | 女 | 26 | 2021-08-22至2024-08-21 | - | - | 2021-08-23 |
刘代忠 | 董事 | 高中 | 男 | 57 | 2021-08-22至2024-08-21 | - | - | 2021-08-23 |
刘增新 | 监事会主席 | 高中 | 男 | 47 | 2021-08-26至2024-08-21 | - | - | 2021-08-26 |
龚悦 | 监事 | - | 女 | 47 | 2021-08-22至2024-08-21 | - | - | 2021-08-23 |
郭魁 | 职工监事 | - | 男 | 34 | 2021-08-05至2024-08-21 | - | - | 2021-08-06 |
李秩宇 | 财务负责人 | - | 男 | 29 | 2021-08-26至2024-08-21 | - | - | 2021-08-26 |
评论