浙江金盾风机股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王淼根 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 58 | 2018-03-23至2024-06-27 | 57.96万 | 5086万 | 2021-06-29 |
李宗吾 | 独立董事 | 本科 | 男 | 29 | 2023-06-28至2024-06-27 | 4.000万 | - | 2023-06-28 |
阳洪 | 董事 | 大专 | 男 | 43 | 2021-06-28至2024-06-27 | 30.00万 | - | 2021-06-29 |
朱建 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 54 | 2021-06-28至2024-06-27 | 8.000万 | - | 2021-06-29 |
管美丽 | 董事,董事会秘书,副总经理 | 本科 | 女 | 60 | 2018-05-10至2024-06-27 | 39.76万 | - | 2021-06-29 |
陈根荣 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 56 | 2014-09-18至2024-06-27 | 57.96万 | 2993万 | 2021-06-29 |
徐伟民 | 独立董事 | 本科 | 男 | 69 | 2022-09-28至2024-06-27 | 8.000万 | - | 2022-09-28 |
钟胜章 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 54 | 2021-06-28至2024-06-27 | 25.42万 | - | 2021-06-29 |
戴美军 | 监事 | 本科 | 男 | 51 | 2021-06-28至2024-06-27 | 28.09万 | - | 2021-06-29 |
俞仲表 | 职工监事 | 大专 | 男 | 53 | 2021-06-28至2024-06-27 | 15.00万 | - | 2021-06-29 |
何鹏程 | 财务总监 | 大专 | 男 | 49 | 2014-09-18至2024-06-27 | 39.81万 | - | 2021-06-29 |
周斌 | 副总经理 | - | 男 | 54 | 2016-09-14至2024-06-27 | 57.90万 | - | 2021-06-29 |
评论