北京和道金城文化传媒股份公司主要成员
一共
8个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姚晓文 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 39 | 2023-08-01至2025-07-21 | - | - | 2023-08-02 |
张彤 | 董事 | - | 女 | 32 | 2021-03-18至2025-07-21 | - | - | 2022-07-26 |
邹秋红 | 董事 | 本科 | 女 | 33 | 2019-07-18至2025-07-21 | - | - | 2022-07-26 |
刘俊霞 | 董事 | - | 女 | 45 | 2019-07-18至2025-07-21 | - | - | 2022-07-26 |
蒋含文 | 董事,董事会秘书,财务负责人 | 本科 | 女 | 32 | 2023-08-01至2025-07-21 | - | - | 2023-08-02 |
金鑫 | 监事会主席 | - | 女 | 38 | 2022-07-22至2025-07-21 | - | - | 2022-07-26 |
梁丽 | 监事 | - | 女 | 41 | 2019-07-18至2025-07-21 | - | - | 2022-07-26 |
尹端 | 监事 | 本科 | 女 | 33 | 2019-07-18至2025-07-21 | - | - | 2022-07-26 |
评论