武汉天喻信息产业股份有限公司主要成员
一共
15个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
闫春雨 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 40 | 2021-09-27至2024-09-26 | 223.7万 | - | 2021-09-27 |
艾迪 | 董事 | 硕士 | 女 | 55 | 2021-09-27至2024-09-26 | - | - | 2021-09-27 |
孙晨钟 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 44 | 2021-09-27至2024-09-26 | 5.700万 | - | 2021-09-27 |
曾昭翔 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 56 | 2023-06-30至2024-09-26 | 102.8万 | - | 2023-06-30 |
欧阳丽华 | 独立董事 | - | 女 | 60 | 2021-05-14至2024-09-26 | 5.700万 | - | 2021-09-27 |
汪沵 | 董事 | 本科 | 女 | 36 | 2023-02-20至2024-09-26 | - | - | 2023-02-20 |
李亚波 | 独立董事 | 大专 | 女 | 61 | 2022-03-17至2024-09-26 | 5.700万 | - | 2022-03-17 |
颜佐辉 | 董事 | 本科 | 男 | 54 | 2018-11-13至2024-09-26 | - | - | 2021-09-27 |
丹明波 | 董事,总经理 | 硕士 | 男 | 48 | 2023-06-30至2024-09-26 | 99.67万 | - | 2023-06-30 |
孙丹丹 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 39 | 2024-01-08至2024-09-26 | - | - | 2024-01-08 |
李晖 | 监事 | 本科 | 男 | 56 | 2021-09-27至2024-09-26 | - | - | 2021-09-27 |
岳辉 | 职工监事 | - | 男 | 39 | 2021-09-27至2024-09-26 | 27.43万 | - | 2021-09-27 |
张艳菊 | 副总经理,财务负责人 | 本科 | 女 | 46 | 2020-07-10至2024-09-26 | 70.55万 | - | 2021-09-27 |
董逢华 | 副总经理 | 本科 | 女 | 50 | 2021-09-27至2024-09-26 | 90.06万 | - | 2021-09-27 |
万骏 | 董事会秘书,副总经理 | 硕士 | 男 | 45 | 2020-07-10至2024-09-26 | 70.54万 | - | 2021-09-27 |
评论
武汉天喻新媒体技术有限公司
统一社会信用代码91420100764644535T法定代表人康雨群注册资本3700万元人民币成立日期2004-10-15企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)人员规模500-999人登
武汉天喻新媒体技术有限公司
0
广东天亿马信息产业股份有限公司
广东天亿马信息产业股份有限公司(曾用名:广东天亿马信息产业有限公司),成立于1998年,天亿马成员,位于广东省汕头市,是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本6723.68万人民币,超
广东天亿马信息产业股份有限公司
0