武汉华源铸诚电力股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王昕 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 51 | 2023-01-16至2024-10-07 | - | 2852万 | 2023-01-16 |
熊峰 | 副董事长,董事 | 硕士 | 男 | 56 | 2023-01-16至2024-10-07 | - | 30万 | 2023-01-16 |
刘娟 | 副董事长,董事 | 本科 | 女 | 42 | 2023-01-16至2024-10-07 | - | 21万 | 2023-01-16 |
韩毅 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 44 | 2018-01-01至2024-10-07 | - | 30万 | 2022-07-29 |
周继星 | 董事,总经理 | 大专 | 男 | 35 | 2020-05-01至2024-10-07 | - | 21万 | 2023-01-16 |
张凌峰 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 43 | 2022-12-28至2024-10-07 | - | - | 2022-12-29 |
罗腾 | 监事 | 大专 | 男 | 37 | 2023-01-16至2024-10-07 | - | - | 2023-01-16 |
毕玉琪 | 监事 | 本科 | 女 | 31 | 2023-01-16至2024-10-07 | - | - | 2023-01-16 |
温苏丽 | 财务负责人 | 本科 | 女 | 42 | 2021-10-08至2024-10-07 | - | 25.5万 | 2022-07-29 |
白云 | 董事会秘书 | 本科 | 女 | 35 | 2020-10-08至2024-10-07 | - | - | 2022-07-29 |
评论