安徽白兔湖动力科技有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汪舵海 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 50 | 2013-11-06至今 | - | 7012万 | 2018-02-05 |
王柏生 | 董事,总经理 | 大专 | 男 | 54 | 2018-05-14至今 | - | - | 2018-05-15 |
李仕兵 | 董事 | 博士 | 男 | 54 | 2016-11-03至今 | 0.00 | - | 2016-11-04 |
余斌 | 董事 | 硕士 | 男 | 55 | 2013-11-06至今 | 0.00 | - | 2016-11-04 |
黄小军 | 董事 | 中专 | 男 | 50 | 2017-06-30至今 | 0.00 | - | 2017-07-04 |
周光华 | 董事 | 中专 | 男 | 60 | 2017-06-30至今 | 0.00 | - | 2017-07-04 |
刘放心 | 董事 | 大专 | 男 | 44 | 2018-08-24至今 | - | - | 2018-08-24 |
赵俞 | 监事 | 硕士 | 男 | 42 | 2017-06-30至今 | 0.00 | - | 2017-07-04 |
张神钢 | 监事 | 高中 | 女 | 51 | 2018-05-14至今 | - | - | 2018-05-14 |
李志安 | 职工监事 | 本科 | 男 | 42 | 2016-10-16至今 | - | - | 2016-10-18 |
阮宜加 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 55 | 2013-11-06至今 | - | 14.56万 | 2016-11-04 |
王杰 | 副总经理 | 本科 | 男 | 48 | 2014-11-05至今 | - | - | 2016-11-04 |
评论