昆山艾博机器人股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周勇 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 49 | 2018-07-06至2024-07-19 | - | - | 2021-07-30 |
施亚青 | 董事,副总经理 | 大专 | 男 | 44 | 2015-06-24至2024-07-19 | - | - | 2021-07-30 |
汪学贵 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 39 | 2018-07-02至2024-07-19 | - | - | 2021-07-30 |
邹兴怀 | 董事 | 硕士 | 男 | 42 | 2015-06-24至2024-07-19 | - | - | 2021-07-22 |
孔玲 | 董事 | 硕士 | 女 | 46 | 2019-08-28至2024-07-19 | 0.00 | - | 2021-07-22 |
卜建强 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 39 | 2018-07-06至2024-07-19 | - | - | 2021-07-22 |
郭圣杰 | 监事 | 大专 | 男 | 32 | 2018-07-02至2024-07-19 | - | - | 2021-07-22 |
伏文亮 | 职工监事 | 大专 | 男 | 34 | 2019-10-08至2024-07-19 | - | - | 2021-07-22 |
唐静芳 | 财务总监 | 本科 | 女 | 39 | 2015-06-24至2024-07-19 | - | - | 2021-07-30 |
周静 | 董事会秘书 | 本科 | 女 | 37 | 2015-06-24至2024-07-19 | - | - | 2021-07-30 |
评论
艾博机器人
昆山艾博机器人股份有限公司是专注于机器人与工业4.0智能系统供应、汽车零部件加工及组装设备、塑料电子、机器视觉应用、工业X-RAY设备、MES系统、机器人代理及维修保养服务、自动化教研仪器的研发与生产
艾博机器人
0
佛山市艾乐博机器人股份有限公司
一般项目:工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;包装专用设备制造;包装专用设备销售;软件开发;软件销售;信息技术咨询服务;机械设备租赁;非居住房地产租赁;工业互联网数据服务;金属结构制
佛山市艾乐博机器人股份有限公司
0
艾乐博机器人
佛山市艾乐博机器人股份有限公司成立于2012年,专注聚焦传统制造业的数智化转型升级。公司根据客户的实际需求,设计自动化和数字化的智能制造方案,利用IOT物联网云技术采集生产数据,以自主研发的数字化MM
艾乐博机器人
0