上海海魄信息科技股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘陶 | 董事长,董事,总经理 | 大专 | 男 | 49 | 2014-01-20至2026-05-16 | - | 1237万 | 2023-05-19 |
张佩琼 | 董事 | 本科 | 女 | 61 | 2020-08-21至2026-05-16 | - | - | 2023-05-19 |
薛悦 | 董事 | 本科 | 男 | 39 | 2022-04-11至2026-05-16 | - | - | 2023-05-19 |
卜红燕 | 董事 | - | 女 | 48 | 2019-06-05至2026-05-16 | 0.00 | - | 2023-05-19 |
陶丽萍 | 董事 | 大专 | 女 | 76 | 2014-01-20至2026-05-16 | 0.00 | - | 2023-05-19 |
徐雯斐 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 41 | 2015-07-17至2026-05-16 | - | - | 2023-05-19 |
刘苗苗 | 监事 | 本科 | 女 | 31 | 2019-06-27至2026-05-16 | - | - | 2023-05-19 |
周文娣 | 监事 | - | 女 | 33 | 2023-05-17至2026-05-16 | - | - | 2023-05-19 |
李秀丽 | 财务负责人 | 本科 | 女 | 54 | 2020-06-22至2026-05-16 | - | - | 2023-05-19 |
郝国丽 | 董事会秘书 | 本科 | 女 | 35 | 2017-10-20至2026-05-16 | - | - | 2023-05-19 |
评论
上海海积信息科技股份有限公司
上海海积信息科技股份有限公司(曾用名:上海海积信息科技有限公司),成立于2011年,位于上海市,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本3170.3276万人民币,超过了97%的上海市
上海海积信息科技股份有限公司
0
上海海能信息科技股份有限公司
许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;冶金专
上海海能信息科技股份有限公司
0
上海海迪信息科技有限公司
许可项目:第二类增值电信业务;广播电视节目制作经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
上海海迪信息科技有限公司
0