北京中讯四方科技股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-16
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
董启明 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 51 | 2010-06-25至今 | - | 1338万 | 2021-04-08 |
张敬钧 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 52 | 2010-06-25至今 | - | 1298万 | 2021-04-08 |
姚国宁 | 董事 | 高中 | 男 | 62 | 2016-09-02至今 | 0.00 | - | 2021-04-08 |
陈小兵 | 董事,总工程师 | 本科 | 男 | 56 | 2021-04-07至今 | - | 100万 | 2021-04-08 |
高瀚 | 董事 | 本科 | 男 | 37 | 2021-04-07至今 | - | - | 2021-04-08 |
陈明权 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 54 | 2010-06-25至今 | - | 40.02万 | 2021-04-08 |
张忠云 | 监事 | 本科 | 女 | 40 | 2013-08-28至今 | - | 46.41万 | 2021-04-08 |
赵艳东 | 职工监事 | 中专 | 男 | 47 | 2017-11-14至今 | - | 1.631万 | 2021-03-22 |
张圣余 | 财务负责人 | 本科 | 男 | 53 | 2023-12-19至今 | - | - | 2023-12-20 |
王宁 | 副总经理 | 大专 | 男 | 57 | 2017-04-13至今 | - | - | 2021-04-08 |
李茂峰 | 副总经理 | 博士 | 男 | 56 | 2022-01-14至今 | - | - | 2022-01-18 |
惠明 | 董事会秘书 | 硕士 | 男 | 49 | 2023-11-16至今 | - | - | 2023-11-17 |
评论
北京四方红科技股份有限公司
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;机械设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);仪器仪表销售;消毒剂销售(不含危
北京四方红科技股份有限公司
0
北京天拓四方科技股份有限公司
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业互联网数据服务;智能机器人的研发;计算机系统服务;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通
北京天拓四方科技股份有限公司
0
张家港中讯邮电科技股份有限公司
张家港中讯邮电科技股份有限公司(曾用名:张家港中讯邮电器材有限公司),成立于2003年,位于江苏省苏州市,是一家以从事电信、广播电视和卫星传输服务为主的企业。企业注册资本2000万人民币,实缴资本20
张家港中讯邮电科技股份有限公司
0
成都中讯创新科技股份有限公司
成都中讯创新科技股份有限公司(曾用名:成都中讯创新信息技术有限公司),成立于2006年,位于四川省成都市,是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本2584.6万人民币,超过了97%的四
成都中讯创新科技股份有限公司
0
北京运筹四方文化传媒有限公司
组织文化艺术交流活动;设计、制作、代理、发布广告;经济贸易咨询、文化咨询、体育咨询;承办展览展示活动;会议服务;文艺创作。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后
北京运筹四方文化传媒有限公司
0