四川长虹格润环保科技股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邵敏 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 41 | 2024-03-29至2025-02-09 | - | - | 2024-03-29 |
吴章杰 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 58 | 2010-06-12至2025-02-09 | - | 315万 | 2022-12-23 |
蔡照焄 | 董事 | 高中 | 女 | 64 | 2016-12-01至2025-02-09 | - | - | 2022-12-23 |
李航 | 董事 | 大专 | 男 | 54 | 2019-09-01至2025-02-09 | - | - | 2022-12-23 |
王文生 | 董事 | 硕士 | 男 | 58 | 2023-02-28至2025-02-09 | - | - | 2023-03-01 |
程建军 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 49 | 2022-02-10至2025-02-09 | - | - | 2022-12-23 |
刘艳 | 监事 | 本科 | 女 | 34 | 2022-02-10至2025-02-09 | - | - | 2022-12-23 |
段婷 | 职工监事 | 本科 | 女 | 35 | 2020-12-01至2025-02-09 | - | - | 2022-12-23 |
熊光海 | 财务总监 | 本科 | 男 | 52 | 2024-05-21至2025-03-31 | - | - | 2024-05-21 |
吴晓刚 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 53 | 2022-05-13至2025-03-31 | - | - | 2022-12-23 |
李辉 | 副总经理 | 本科 | 男 | 53 | 2020-03-01至2025-03-31 | - | 166万 | 2022-12-23 |
钟帆 | 董事会秘书 | 本科 | 男 | 38 | 2023-05-12至2025-02-09 | - | - | 2023-05-17 |
评论
四川格润斯环保设备有限公司
企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)登记状态存续统一社会信用代码91510104MA7KG6CN6C法定代表人雷开菊成立日期2022-03-07注册资本100万工商注册号5101040029103
四川格润斯环保设备有限公司
0
四川长虹格润再生资源有限责任公司
新材料和环境保护专用设备的研发、制造和销售;环境风险评估及环保技术咨询、服务;环境监测;环境污染治理(土壤、水、大气、矿山等)工程设计、承包、施工及治理设施的建设、经营;环保工程设计、承包、施工;环境
四川长虹格润再生资源有限责任公司
0
四川长虹新能源科技股份有限公司
四川长虹新能源科技股份有限公司(曾用名:四川长虹新能源科技有限公司),成立于2006年,四川长虹电子控股集团成员,位于四川省绵阳市,是一家以从事电力、热力生产和供应业为主的企业。企业注册资本13005
四川长虹新能源科技股份有限公司
0
四川长虹置业有限公司
统一社会信用代码91510700782288626D法定代表人杨军注册资本14384万人民币成立日期2005-12-16企业类型其他有限责任公司人员规模100-499人登记状态存续工商注册号51070
四川长虹置业有限公司
0
四川达沃斯生态环保科技股份有限公司
四川达沃斯生态环保科技股份有限公司(曾用名:四川达沃斯生态环保科技有限公司),成立于2004年,位于四川省成都市,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本2231.03万人民币,超过了
四川达沃斯生态环保科技股份有限公司
0