上海威贸电子股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周豪良 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 60 | 2015-04-03至2024-09-16 | 139.2万 | 3414万 | 2021-09-22 |
周威迪 | 董事,董事会秘书,副总经理 | 硕士 | 男 | 35 | 2015-04-03至2024-09-16 | 34.56万 | 202.4万 | 2021-09-22 |
高建珍 | 董事 | 大专 | 女 | 58 | 2015-04-03至2024-09-16 | 105.1万 | 992.6万 | 2021-09-22 |
蔡祥飞 | 董事,副总经理 | 中专 | 男 | 45 | 2017-05-31至2024-09-16 | 28.20万 | 10万 | 2021-09-22 |
沈福俊 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 63 | 2020-06-24至2024-09-16 | 5.000万 | - | 2021-09-22 |
杨勇 | 独立董事 | 博士 | 男 | 44 | 2020-06-24至2024-09-16 | 5.000万 | - | 2021-09-22 |
庄远 | 独立董事 | 博士 | 男 | 39 | 2022-05-20至2024-09-16 | 5.000万 | - | 2022-05-23 |
庄兰芳 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 42 | 2018-08-15至2024-09-16 | 15.16万 | 8万 | 2021-09-22 |
何美珍 | 监事 | 大专 | 女 | 41 | 2015-04-03至2024-09-16 | 11.37万 | 5万 | 2021-09-22 |
丁爱玲 | 职工监事 | 大专 | 女 | 44 | 2015-04-03至2024-09-16 | 16.12万 | 5万 | 2021-09-16 |
朱萍 | 财务总监 | 大专 | 女 | 57 | 2015-04-03至2024-09-16 | 25.12万 | 21.8万 | 2021-09-22 |
罗文华 | 副总经理 | 高中 | 男 | 51 | 2015-04-03至2024-09-16 | 26.78万 | 10万 | 2021-09-22 |
评论
上海威贸电子股份有限公司
上海威贸电子股份有限公司(曾用名:上海威贸电子有限公司),成立于1998年,威贸电子成员,位于上海市,是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本8068.2603万人民币,超
上海威贸电子股份有限公司
0
上海亿威航空电子股份有限公司
从事航空电子专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,机械设备及配件、机电设备及配件、计算机、通信设备、仪器仪表、电子设备、计算机软硬件的开发、销售,计算机软硬件的生产(凭许可生产)。【
上海亿威航空电子股份有限公司
0
上海联威电子有限公司
统一社会信用代码91310104133518612N法定代表人马克注册资本830万人民币成立日期1993-12-21企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)人员规模20-99人登记状态存续
上海联威电子有限公司
0
哈尔滨威帝电子股份有限公司
哈尔滨威帝电子股份有限公司(曾用名:哈尔滨威帝汽车电子有限公司),成立于2000年,位于黑龙江省哈尔滨市,是一家以从事汽车制造业为主的企业。企业注册资本56207.9807万人民币,超过了98%的黑龙
哈尔滨威帝电子股份有限公司
0
浙江达威电子股份有限公司
浙江达威电子股份有限公司(曾用名:浙江达威电子有限公司),成立于1999年,位于浙江省温州市,是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本2018万人民币,超过了88%的浙江省
浙江达威电子股份有限公司
0
上海威侃电子材料有限公司
一般项目:电子产品销售,塑料制品销售,橡胶制品销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),电子元器件零售,电子专用设备销售,高性能纤维及复合材料销售,防火封堵材料销售,隔热和隔音材料销售,密封件销售,包
上海威侃电子材料有限公司
0