吉林省中研高分子材料股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
谢怀杰 | 董事长,董事,总经理 | 中专 | 男 | 67 | 2014-01-01至2024-07-22 | 110.4万 | 3693万 | 2022-09-16 |
高芳 | 董事,董事会秘书 | 大专 | 女 | 58 | 2015-03-15至2024-07-22 | 29.90万 | 18.47万 | 2022-09-16 |
杨丽萍 | 董事,财务负责人 | 大专 | 女 | 62 | 2015-03-15至2024-07-22 | 67.22万 | 76.07万 | 2022-09-16 |
毕鑫 | 董事 | 本科 | 男 | 44 | 2011-01-01至2024-07-22 | 128.8万 | 3.65万 | 2022-09-16 |
李振芳 | 董事 | 大专 | 女 | 52 | 2015-03-15至2024-07-22 | 57.68万 | 3.235万 | 2022-09-16 |
谢雨凝 | 董事 | 本科 | 女 | 42 | 2018-05-03至2024-07-22 | 36.58万 | 163.1万 | 2022-09-16 |
周佰成 | 独立董事 | 博士 | 男 | 50 | 2020-06-01至2024-07-22 | 6.000万 | - | 2022-09-16 |
安亚人 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 69 | 2020-06-01至2024-07-22 | 6.000万 | - | 2022-09-16 |
苏志勇 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 46 | 2020-06-01至2024-07-22 | 6.000万 | - | 2022-09-16 |
刘亚鑫 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 51 | 2022-11-24至2024-07-22 | 108.3万 | 2万 | 2022-11-24 |
平仕衡 | 监事 | 本科 | 男 | 50 | 2022-11-22至2024-07-22 | 84.20万 | 9.165万 | 2022-11-23 |
秦振兴 | 职工代表监事 | 大专 | 男 | 47 | 2021-07-01至2024-07-22 | 78.61万 | 1万 | 2022-09-16 |
评论