苏州市富尔达科技股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱力克 | 董事长,董事,总经理 | 大专 | 男 | 51 | 2013-11-26至2026-02-26 | - | 2173万 | 2024-05-13 |
朱冰倩 | 董事 | 本科 | 女 | 25 | 2024-05-21至2026-02-26 | - | - | 2024-05-22 |
诸亮 | 董事 | 本科 | 男 | 60 | 2024-05-21至2026-02-26 | - | - | 2024-05-22 |
陆志军 | 董事 | 大专 | 男 | 41 | 2024-05-21至2026-02-26 | - | - | 2024-05-22 |
陈加振 | 董事 | 本科 | 男 | 41 | 2024-05-21至2026-02-26 | - | - | 2024-05-22 |
朱克俭 | 董事,副总经理 | 大专 | 男 | 41 | 2013-11-26至2026-02-26 | - | 303万 | 2023-02-28 |
高强海 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 58 | 2013-11-26至2026-02-26 | - | 325万 | 2023-02-28 |
成爱华 | 职工监事 | 大专 | 男 | 43 | 2013-11-26至2026-02-26 | - | - | 2023-02-09 |
王克扬 | 职工监事 | 大专 | 男 | 39 | 2013-11-26至2026-02-26 | - | - | 2023-02-09 |
龚加兵 | 财务总监 | 硕士 | 男 | 47 | 2018-09-01至2026-02-26 | - | 3万 | 2023-02-28 |
评论