温州诚达交通发展股份有限公司主要成员
一共
13个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
翁雅谷 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 51 | 2018-02-11至今 | - | - | 2018-11-16 |
孙铁军 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 45 | 2018-02-11至今 | - | - | 2018-11-16 |
谷勇 | 董事 | 大专 | 男 | 55 | 2018-02-11至今 | - | - | 2018-11-16 |
周剑毅 | 董事 | 本科 | 男 | 52 | 2018-02-11至今 | - | - | 2018-11-16 |
周银红 | 董事 | 本科 | 女 | 47 | 2019-05-06至今 | - | - | 2019-05-06 |
孙祥朋 | 董事 | 本科 | 男 | 44 | 2020-05-27至今 | - | - | 2020-05-27 |
李艳 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 49 | 2018-02-11至今 | - | - | 2018-11-16 |
张锦川 | 监事 | 本科 | 男 | 54 | 2018-02-11至今 | - | - | 2018-11-16 |
夏笑丽 | 监事 | 本科 | 女 | 54 | 2018-02-11至今 | - | - | 2018-11-16 |
罗一凡 | 财务总监 | 大专 | 女 | 53 | 2018-02-11至今 | - | - | 2018-11-16 |
薛颖颖 | 董事会秘书,副总经理 | 本科 | 女 | 42 | 2018-02-11至今 | - | - | 2019-08-22 |
谢燕飞 | 副总经理 | 本科 | 女 | 42 | 2019-08-22至今 | - | - | 2019-08-22 |
杨建群 | 副总经理 | 本科 | 男 | 53 | 2018-02-11至今 | - | - | 2018-11-16 |
评论