南京中艺建筑设计院股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐卫新 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 49 | 2015-12-29至2025-01-09 | - | 269.8万 | 2022-06-16 |
钮强胜 | 董事 | 硕士 | 男 | 33 | 2022-07-04至2025-01-09 | - | - | 2022-07-04 |
姜坚 | 董事 | 本科 | 男 | 39 | 2022-07-04至2025-01-09 | - | - | 2022-07-04 |
邓勤 | 董事,总建筑师 | 本科 | 女 | 63 | 2015-12-29至2025-01-09 | - | 41.74万 | 2022-06-16 |
王蔚 | 董事,副总经理 | 本科 | 女 | 57 | 2015-12-29至2025-01-09 | - | 99.6万 | 2022-01-11 |
明珉 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 61 | 2015-12-29至2025-01-09 | - | 50.99万 | 2022-01-11 |
李洁 | 监事 | 大专 | 男 | 61 | 2015-12-29至2025-01-09 | - | 14.74万 | 2022-01-11 |
张玉凤 | 职工监事 | 本科 | 女 | 40 | 2022-01-10至2025-01-09 | - | - | 2022-01-11 |
姚慧语 | 财务负责人 | 大专 | 女 | 44 | 2015-12-29至2025-01-09 | - | - | 2022-01-11 |
陈兰兰 | 董事会秘书 | 硕士 | 女 | 42 | 2018-09-06至2025-01-09 | - | - | 2022-01-11 |
评论