银川威力传动技术股份有限公司主要成员
一共
11个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李阿波 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 65 | 2016-12-06至2022-12-16 | - | 3528万 | 2020-02-20 |
李想 | 董事,总经理 | 硕士 | 男 | 38 | 2016-12-06至2022-12-16 | - | 1512万 | 2020-02-20 |
甘倍仪 | 董事 | 硕士 | 女 | 37 | 2016-12-06至2022-12-16 | - | - | 2019-12-19 |
田广泽 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 39 | 2016-12-06至2022-12-16 | - | - | 2020-02-20 |
张鹏 | 董事 | 本科 | 男 | 34 | 2019-10-29至2022-12-16 | 0.00 | - | 2019-12-19 |
乐晓东 | 监事会主席 | - | - | - | 2020-02-20至2022-12-16 | - | - | 2020-02-20 |
钱宽 | 监事 | 大专 | 男 | 31 | 2016-12-06至2022-12-16 | - | - | 2019-12-19 |
陈永宁 | 职工监事 | - | - | - | 2020-02-19至2022-12-16 | - | - | 2020-02-20 |
李娜 | 财务总监 | 大专 | 女 | 41 | 2016-12-06至2022-12-16 | - | - | 2020-02-20 |
常晓薇 | 副总经理 | 本科 | 男 | 48 | 2020-02-20至2022-12-16 | - | - | 2020-02-20 |
包亦轩 | 董事会秘书 | 硕士 | 女 | 38 | 2020-09-15至2022-12-16 | - | - | 2020-09-16 |
评论
银川威力传动技术股份有限公司
银川威力传动技术股份有限公司(曾用名:银川威力减速器有限公司),成立于2003年,威力传动成员,位于宁夏回族自治区银川市,是一家以从事通用设备制造业为主的企业。企业注册资本7238.3232万人民币,
银川威力传动技术股份有限公司
0
威力(烟台)木业技术有限公司
从事木工机械设备及相关配件的批发及其进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理);并提供相关技术咨询及售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
威力(烟台)木业技术有限公司
0
广东金力智能传动技术股份有限公司
广东金力智能传动技术股份有限公司(曾用名:广东金力变速科技股份有限公司),成立于2011年,位于广东省惠州市,是一家以从事电气机械和器材制造业为主的企业。企业注册资本7097.03万人民币,超过了98
广东金力智能传动技术股份有限公司
0
天津成科传动机电技术股份有限公司
天津成科传动机电技术股份有限公司(曾用名:天津市成科传动机电技术有限公司),成立于2000年,成科机电成员,位于天津市,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本6230.3101万人民
天津成科传动机电技术股份有限公司
0
十堰同创传动技术有限公司
汽车配件销售;汽车变速箱同步器,齿环及总成生产销售;模具制造;货物进出口、技术进出口;房屋租赁;汽车变速箱同步器研发和技术服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
十堰同创传动技术有限公司
0
北京谐波传动技术研究所
传动技术研究;技术推广服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
北京谐波传动技术研究所
0