上海申传电气股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郑昌陆 | 董事长,董事,总经理 | 博士 | 男 | 50 | 2022-05-18至2025-05-17 | - | 3458万 | 2023-10-31 |
郑益飞 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 42 | 2022-05-18至2025-05-17 | - | - | 2023-10-31 |
胡化成 | 董事 | 本科 | 男 | 38 | 2022-05-18至2025-05-17 | - | - | 2023-10-31 |
周多 | 董事 | 硕士 | 女 | 47 | 2022-05-18至2025-05-17 | - | - | 2023-10-31 |
何世明 | 董事 | 本科 | 男 | 40 | 2022-05-18至2025-05-17 | - | - | 2023-10-31 |
方慧 | 独立董事 | 博士 | 女 | 48 | 2024-02-22至2025-05-17 | - | - | 2024-02-22 |
冉峰 | 独立董事 | 博士 | 男 | 70 | 2024-02-22至2025-05-17 | - | - | 2024-02-22 |
XUESHENG | 独立董事 | 博士 | 男 | 60 | 2024-02-22至2025-05-17 | - | - | 2024-02-22 |
张华 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 37 | 2022-05-18至2025-05-17 | - | - | 2023-10-31 |
胡金石 | 监事 | 本科 | 男 | 35 | 2022-05-18至2025-05-17 | - | - | 2023-10-31 |
李璇 | 监事 | 本科 | 女 | 26 | 2022-05-18至2025-05-17 | - | - | 2023-10-31 |
庄琴 | 董事会秘书,财务总监 | 本科 | 女 | 34 | 2022-05-18至2025-05-17 | - | - | 2023-10-31 |
评论