苏州闻道网络科技股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袁学文 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 42 | 2015-10-22至2024-11-04 | - | 1434万 | 2021-11-05 |
缪克峰 | 董事,董事会秘书,财务总监 | 本科 | 男 | 43 | 2016-12-30至2024-11-04 | - | - | 2021-11-05 |
王李军 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 42 | 2015-10-22至2024-11-04 | - | 112万 | 2021-11-05 |
张攀 | 董事 | 硕士 | 男 | 40 | 2016-11-23至2024-11-04 | - | - | 2021-11-05 |
鲁琼 | 董事 | 本科 | 女 | 44 | 2015-10-22至2024-11-04 | - | 913.1万 | 2021-11-05 |
姚晓澜 | 董事 | 本科 | 女 | 36 | 2015-10-22至2024-11-04 | - | 7.28万 | 2021-11-05 |
单艳婷 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 35 | 2020-09-21至2024-11-04 | - | 3.36万 | 2021-11-05 |
邓卫霞 | 监事 | 大专 | 女 | 36 | 2015-10-22至2024-11-04 | - | 5.6万 | 2021-11-05 |
吕冬梅 | 职工监事 | 硕士 | 女 | 42 | 2015-10-22至2024-11-04 | - | - | 2021-11-05 |
袁佳鸣 | 副总经理 | 本科 | 男 | 41 | 2019-05-09至2024-11-04 | - | - | 2021-11-05 |
蒋孟奇 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 44 | 2019-05-09至2024-11-04 | - | - | 2021-11-05 |
许宗剑 | 副总经理 | 本科 | 男 | 46 | 2018-04-25至2024-11-04 | - | 65.5万 | 2021-11-05 |
评论