安荣信科技(北京)股份有限公司主要成员
一共
13个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-16
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杜永强 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 60 | 2022-12-19至2025-12-18 | - | 967.4万 | 2023-09-27 |
杜英 | 董事,总经理 | 硕士 | 女 | 54 | 2022-12-19至2025-12-18 | - | 630.6万 | 2023-09-27 |
刘延岭 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 53 | 2022-12-19至2025-12-18 | - | 211.5万 | 2023-09-27 |
朱泽恩 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 44 | 2022-12-19至2025-12-18 | - | 23.5万 | 2023-09-27 |
王平 | 独立董事 | 大专 | 女 | 56 | 2022-12-19至2025-12-18 | - | - | 2023-09-27 |
于雅涵 | 董事,董事会秘书 | 硕士 | 女 | 33 | 2024-05-15至2025-12-18 | - | - | 2024-05-16 |
才淇 | 董事 | 本科 | 女 | 33 | 2024-05-15至2025-12-18 | - | - | 2024-05-16 |
刘玉军 | 独立董事 | 博士 | 男 | 55 | 2024-05-15至2025-12-18 | - | - | 2024-05-16 |
魏光升 | 独立董事 | 博士 | 男 | 35 | 2024-05-15至2025-12-18 | - | - | 2024-05-16 |
曹志成 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 43 | 2022-12-19至2025-12-18 | - | 23.5万 | 2023-09-27 |
张海燕 | 监事 | 大专 | 女 | 47 | 2022-12-19至2025-12-18 | - | - | 2023-09-27 |
苏学妹 | 职工监事 | 大专 | 女 | 44 | 2022-12-19至2025-12-18 | - | - | 2023-09-27 |
张明宇 | 财务负责人 | 大专 | 男 | 44 | 2021-08-01至2025-12-18 | - | - | 2023-09-27 |
评论
安荣信科技(北京)股份有限公司
安荣信科技(北京)股份有限公司(曾用名:安荣信科技(北京)有限公司),成立于2005年,位于北京市,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本2764.7059万人民币,超过了94%的北
安荣信科技(北京)股份有限公司
0
安荣信科技
安荣信科技创立于2005年,专于在线监测分析仪器和相关应用软件、服务平台的研发、生产、销售以及环境咨询服务。公司始终倡导“奋斗进取、务实高效、客户信赖”的核心价值观,以“使测量变得简单,可靠”为使命,
安荣信科技
0
安荣信科技(南京)有限公司
统一社会信用代码91320115302738019B法定代表人朱泽恩注册资本1450万人民币成立日期2015-04-15企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)登记状态存续工商注册号3201
安荣信科技(南京)有限公司
0