永悦科技股份有限公司主要成员
一共
14个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈翔 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 45 | 2021-02-18至今 | - | - | 2021-02-20 |
徐伟达 | 副董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 38 | 2021-02-18至今 | 51.16万 | 18.52万 | 2021-02-20 |
徐成凤 | 董事 | 本科 | 女 | 35 | 2021-02-18至今 | 29.25万 | 16.75万 | 2021-02-19 |
董浩 | 董事 | 硕士 | 男 | 43 | 2021-02-18至今 | 60.73万 | 27.5万 | 2021-02-19 |
吴宇 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 56 | 2021-02-18至今 | 7.200万 | - | 2021-02-19 |
谢树志 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 59 | 2021-02-18至今 | 7.200万 | - | 2021-02-19 |
余思彬 | 独立董事 | 本科 | 男 | 49 | 2021-02-18至今 | 7.200万 | - | 2021-02-19 |
董雪峰 | 董事 | 本科 | 男 | 43 | 2022-12-16至今 | - | - | 2022-12-17 |
许昭贤 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 36 | 2021-02-18至今 | 39.99万 | - | 2021-02-20 |
许泽波 | 监事 | 本科 | 男 | 35 | 2021-02-18至今 | 14.48万 | - | 2021-02-19 |
庄金玉 | 职工监事 | 本科 | 女 | 42 | 2017-11-01至今 | 10.39万 | - | 2021-01-27 |
朱水宝 | 副总经理,财务总监 | 本科 | 男 | 43 | 2018-10-08至今 | 70.59万 | 34.18万 | 2021-02-20 |
陈志恒 | 副总经理 | 本科 | 男 | 42 | 2021-02-18至今 | 35.54万 | - | 2021-02-20 |
姚俊宾 | 董事会秘书 | 本科 | 男 | 33 | 2024-03-11至今 | - | - | 2024-03-12 |
评论