广东驱动力生物科技集团股份有限公司主要成员
一共
11个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘平祥 | 董事长,董事,总经理 | 博士 | 男 | 50 | 2015-10-19至2024-10-21 | 33.58万 | 3512万 | 2021-10-25 |
王聪 | 独立董事 | 博士 | 男 | 66 | 2023-11-16至2024-10-21 | 7500 | - | 2023-11-20 |
李平 | 独立董事 | 博士 | 男 | 44 | 2023-11-16至2024-10-21 | 6300 | - | 2023-11-20 |
刘金萍 | 董事,副总经理 | 硕士 | 女 | 47 | 2015-10-19至2024-10-21 | 29.98万 | 5348万 | 2021-10-25 |
谢治萍 | 董事 | 硕士 | 女 | 47 | 2021-10-22至2024-10-21 | 2.530万 | - | 2021-10-25 |
全渺晶 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 36 | 2017-08-08至2024-10-21 | 16.45万 | - | 2021-10-25 |
曾秋丽 | 监事 | 高中 | 女 | 56 | 2017-08-01至2024-10-21 | 13.70万 | - | 2021-10-25 |
程龙梅 | 职工监事 | 硕士 | 女 | 34 | 2017-08-01至2024-10-21 | 21.99万 | - | 2021-10-25 |
沈佳 | 财务负责人 | 本科 | 女 | 31 | 2023-10-30至2024-10-21 | 3.760万 | - | 2023-10-30 |
陆应诚 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 59 | 2017-08-06至2024-10-21 | 13.50万 | - | 2021-10-25 |
叶军强 | 董事会秘书,副总经理 | 本科 | 男 | 37 | 2024-02-26至2024-10-21 | 0.00 | - | 2024-02-26 |
评论