宁波明峰检验检测研究院股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项勇 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 52 | 2015-10-21至2024-11-16 | - | 2303万 | 2021-11-18 |
李泽鑫 | 董事 | - | 男 | 35 | 2023-05-19至2024-11-16 | - | 57万 | 2023-05-22 |
吴高锋 | 董事 | - | 男 | 36 | 2023-05-19至2024-11-16 | - | 38万 | 2023-05-22 |
钱海林 | 董事 | 本科 | 男 | 52 | 2020-09-01至2024-11-16 | - | 380万 | 2021-11-18 |
徐海鸥 | 董事 | 本科 | 男 | 49 | 2020-09-01至2024-11-16 | - | 840.3万 | 2021-11-18 |
郑加一 | 监事会主席 | - | 男 | 33 | 2023-05-19至2024-11-16 | - | 38万 | 2023-05-22 |
王珏炜 | 监事 | 本科 | 男 | 41 | 2023-05-19至2024-11-16 | - | 38万 | 2023-05-22 |
李国林 | 职工监事 | - | 男 | 34 | 2023-04-27至2024-11-16 | - | 38万 | 2023-04-28 |
刘秀芹 | 董事会秘书,财务总监 | 硕士 | 女 | 52 | 2015-10-21至2024-11-16 | - | 57万 | 2021-11-18 |
郑斌 | 副总经理 | 大专 | 男 | 50 | 2021-11-17至2024-11-16 | - | 19万 | 2021-11-18 |
乐加刚 | 副总经理 | 高中 | 男 | 62 | 2020-08-14至2024-11-16 | - | 76万 | 2020-08-17 |
陈志璋 | 副总经理 | 大专 | 男 | 56 | 2020-10-20至2024-11-16 | - | 66.5万 | 2020-10-21 |
评论
宁波明峰检验检测研究院股份有限公司
宁波明峰检验检测研究院股份有限公司(曾用名:宁波明峰检验检测研究院有限公司),成立于1997年,位于浙江省宁波市,是一家以从事专业技术服务业为主的企业。企业注册资本6564.2万人民币,超过了98%的
宁波明峰检验检测研究院股份有限公司
0
北京建筑材料检验研究院股份有限公司
北京建筑材料检验研究院股份有限公司(曾用名:北京建筑材料检验研究院有限公司),成立于2006年,北京金隅集团成员,位于北京市,是一家以从事研究和试验发展为主的企业。企业注册资本12380.7546万人
北京建筑材料检验研究院股份有限公司
0
方圆广电检验检测股份有限公司
许可项目:检验检测服务;认证服务;船舶检验服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
方圆广电检验检测股份有限公司
0
宁波明峰小学
宁波明峰小学,地址:浙江宁波市鄞县柴家,电话:88491154。学校建设了校园网络系统,网络多媒体教学控制系统,建设了一个配有全套多媒体教学设备的多功能教室,专用网络教室、电子备课室,多媒体语音教室,
宁波明峰小学
0
众智检验检测
广东众智检验检测有限公司是具备第三方独立法人资格的甲级特种设备检验检测机构,注册资本为1160万元,于2014年先后通过中华人民共和国特种设备检验检测机构核准、广东省质量技术监督局CMA计量认证。检验
众智检验检测
0