内蒙古远兴能源股份有限公司主要成员
一共
19个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宋为兔 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 47 | 2017-05-19至2026-04-20 | 113.2万 | 561万 | 2023-04-22 |
刘宝龙 | 副董事长,董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 42 | 2018-05-22至2026-04-20 | 117.1万 | 429万 | 2023-04-22 |
李要合 | 独立董事 | 本科 | 男 | 65 | 2023-04-21至2026-04-20 | 10.00万 | - | 2023-09-22 |
孙朝晖 | 董事,总经理 | 硕士 | 男 | 58 | 2017-05-19至2026-04-20 | 139.4万 | 500万 | 2023-04-22 |
戴继锋 | 董事 | 硕士 | 男 | 51 | 2017-05-19至2026-04-20 | 146.1万 | 360万 | 2023-04-22 |
董敏 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 57 | 2020-05-22至2026-04-20 | 13.75万 | - | 2023-04-22 |
张世潮 | 独立董事 | 本科 | 男 | 60 | 2020-05-22至2026-04-20 | 13.75万 | - | 2023-04-22 |
纪玉虎 | 董事,董事会秘书,副总经理 | 硕士 | 男 | 50 | 2023-04-21至2026-04-20 | 93.95万 | 380万 | 2023-04-22 |
李永忠 | 董事 | 硕士 | 男 | 51 | 2023-04-21至2026-04-20 | 97.79万 | 220万 | 2023-04-22 |
高永峰 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 53 | 2019-01-22至2026-04-20 | 88.95万 | - | 2023-04-22 |
李君 | 监事 | 本科 | 男 | 37 | 2024-01-26至2026-04-20 | - | - | 2024-01-27 |
李娅楠 | 职工监事 | 本科 | 女 | 37 | 2023-04-21至2026-04-20 | 16.61万 | - | 2023-04-22 |
杨永清 | 副总经理,财务总监 | 本科 | 男 | 58 | 2020-03-31至2026-04-20 | 87.95万 | 240万 | 2023-04-22 |
高远 | 副总经理 | 本科 | 男 | 46 | 2023-04-21至2026-04-20 | 49.35万 | 242.1万 | 2023-04-22 |
华阳 | 副总经理 | 本科 | 女 | 47 | 2020-05-22至2026-04-20 | 82.95万 | 240万 | 2023-04-22 |
王彦华 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 47 | 2024-01-10至2026-04-20 | 60.58万 | 240万 | 2024-01-11 |
张建春 | 副总经理 | 本科 | 男 | 53 | 2020-12-23至2026-04-20 | 77.95万 | 240万 | 2023-04-22 |
郝占标 | 总经济师 | 本科 | 男 | 54 | 2020-03-31至2026-04-20 | 77.95万 | 353万 | 2023-04-22 |
马玉莹 | 总会计师 | 本科 | 女 | 45 | 2024-01-10至2026-04-20 | - | - | 2024-01-11 |
评论