山东玉马遮阳科技股份有限公司主要成员
一共
14个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-25
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孙承志 | 董事长,董事,总经理 | 初中 | 男 | 59 | 2019-03-08 至 2025-03-03 | 55.92万 | 8190万 | 2022-03-05 |
崔贵贤 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 44 | 2019-03-08 至 2025-03-03 | 61.27万 | 234万 | 2022-03-05 |
纪荣刚 | 董事,副总经理 | 大专 | 男 | 46 | 2019-03-08 至 2025-03-03 | 23.09万 | 23.4万 | 2022-03-05 |
王玉华 | 董事 | 本科 | 男 | 57 | 2019-03-08 至 2025-03-03 | 15.00万 | - | 2022-03-05 |
王瑞 | 独立董事 | 博士 | 男 | 64 | 2019-05-30 至 2025-03-03 | 6.000万 | - | 2022-03-05 |
赵宝华 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 59 | 2019-03-08 至 2025-03-03 | 6.000万 | - | 2022-03-05 |
李维清 | 独立董事 | 本科 | 男 | 60 | 2019-03-08 至 2025-03-03 | 6.000万 | - | 2022-03-05 |
李其忠 | 监事会主席 | 高中 | 男 | 62 | 2019-03-08 至 2025-03-03 | 0.00 | 234万 | 2022-03-05 |
王海萍 | 监事 | 大专 | 女 | 42 | 2019-09-17 至 2025-03-03 | 9.570万 | - | 2022-03-05 |
王建伟 | 职工监事 | 大专 | 男 | 44 | 2022-03-04 至 2025-03-03 | 12.59万 | - | 2022-03-05 |
国兴萍 | 副总经理,财务总监 | 大专 | 女 | 51 | 2019-05-15 至 2025-03-03 | 60.00万 | 140.4万 | 2022-03-05 |
杨金玉 | 董事会秘书,副总经理 | 大专 | 男 | 62 | 2019-05-15 至 2025-03-03 | 36.00万 | 46.8万 | 2022-03-05 |
梁金桓 | 副总经理 | 初中 | 男 | 46 | 2019-09-23 至 2025-03-03 | 29.93万 | 46.8万 | 2022-03-05 |
于仕龙 | 副总经理 | 大专 | 男 | 45 | 2019-09-23 至 2025-03-03 | 25.06万 | - | 2022-03-05 |
评论