江西金晖锂电材料股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
何业峰 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 52 | 2022-06-21至2025-01-09 | - | 911.5万 | 2022-07-01 |
林金成 | 董事 | 高中 | 男 | 68 | 2014-12-28至2025-01-09 | 0.00 | 1237万 | 2018-04-10 |
胡中沂 | 董事 | 本科 | 女 | 62 | 2014-12-28至2025-01-09 | 0.00 | 197.5万 | 2018-04-10 |
张立 | 董事 | 本科 | 男 | 53 | 2014-12-28至2025-01-09 | 0.00 | 150.5万 | 2018-04-10 |
周运祥 | 董事 | 本科 | 男 | 56 | 2014-12-28至2025-01-09 | 0.00 | - | 2018-04-10 |
余志成 | 董事 | 初中 | 女 | 60 | 2014-12-28至2025-01-09 | 0.00 | - | 2018-04-10 |
曾赛宇 | 董事 | 本科 | 男 | 34 | 2022-01-27至2025-01-09 | - | 828.5万 | 2022-01-27 |
康芬香 | 监事会主席 | 中专 | 女 | 37 | 2022-01-27至2025-01-09 | - | 1.6万 | 2022-01-27 |
康美英 | 监事 | 大专 | 女 | 35 | 2022-01-27至2025-01-09 | - | 1.6万 | 2022-01-27 |
王凯 | 职工监事 | 中专 | 男 | 34 | 2022-01-10至2025-01-09 | - | 4万 | 2022-01-11 |
陈红 | 财务总监 | 本科 | 男 | 55 | 2022-01-27至2025-01-09 | - | 20万 | 2022-01-27 |
郑莎 | 董事会秘书 | 大专 | 女 | 33 | 2015-08-20至2025-01-09 | - | 40万 | 2018-04-10 |
评论