宁波德昌电机股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-25
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄裕昌 | 董事长,董事,总经理 | 高中 | 男 | 61 | 2019-12-17 至 2025-12-26 | 174.0万 | 9071万 | 2022-12-29 |
黄轼 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 35 | 2019-12-17 至 2025-12-26 | 80.98万 | 2234万 | 2022-12-29 |
张利英 | 董事 | 高中 | 女 | 61 | 2019-12-17 至 2025-12-26 | 75.46万 | 4465万 | 2022-12-28 |
马良华 | 独立董事 | 博士 | 男 | 61 | 2019-12-17 至 2025-12-26 | 8.000万 | - | 2022-12-28 |
包建亚 | 独立董事 | 本科 | 女 | 52 | 2019-12-17 至 2025-12-26 | 8.000万 | - | 2022-12-28 |
陈希琴 | 独立董事 | 本科 | 女 | 59 | 2019-12-17 至 2025-12-26 | 8.000万 | - | 2022-12-28 |
朱科权 | 董事 | 大专 | 男 | 42 | 2024-05-17 至 2025-12-26 | - | - | 2024-05-18 |
朱巧芬 | 监事会主席 | 大专 | 女 | 46 | 2019-12-17 至 2025-12-26 | 29.80万 | - | 2022-12-29 |
戚盈盈 | 监事 | 大专 | 女 | 44 | 2019-12-17 至 2025-12-26 | 32.63万 | - | 2022-12-28 |
董静 | 监事 | 本科 | 女 | 46 | 2024-03-28 至 2025-12-26 | - | - | 2024-03-29 |
许海云 | 财务总监 | 大专 | 女 | 49 | 2019-12-17 至 2025-12-26 | 41.66万 | - | 2022-12-29 |
齐晓琳 | 董事会秘书,副总经理 | 本科 | 女 | 36 | 2019-12-17 至 2025-12-26 | 74.73万 | - | 2022-12-29 |
评论