智者同行品牌管理顾问(北京)股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘焱 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 女 | 44 | 2016-04-29至今 | - | 1911万 | 2022-07-12 |
韩燕燕 | 董事,副总经理 | 硕士 | 女 | 42 | 2016-04-29至今 | - | 336.3万 | 2022-07-12 |
于潜 | 董事,副总经理 | 硕士 | 女 | 44 | 2016-04-29至今 | - | 190万 | 2022-07-12 |
黄明胜 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 50 | 2016-04-29至今 | - | 488.3万 | 2022-07-12 |
黎彤 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 52 | 2016-04-29至今 | - | 190万 | 2022-07-12 |
朱晓雨 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 35 | 2022-11-18至今 | - | - | 2022-11-22 |
邬丹妮 | 职工监事 | 本科 | 女 | 35 | 2024-03-29至今 | - | - | 2024-03-29 |
张楚仪 | 职工监事 | 硕士 | 女 | 41 | 2016-04-29至今 | - | - | 2022-07-12 |
龚文波 | 财务负责人 | 本科 | 男 | 38 | 2018-06-29至今 | - | - | 2022-07-12 |
崇婷婷 | 董事会秘书 | 本科 | 女 | 47 | 2016-04-29至今 | - | - | 2022-07-12 |
评论
智者同行品牌管理顾问(北京)股份有限公司
智者同行品牌管理顾问(北京)股份有限公司(曾用名:众为智者国际品牌管理顾问(北京)有限公司),成立于2011年,位于北京市,是一家以从事商务服务业为主的企业。企业注册资本3610万人民币,超过了91%
智者同行品牌管理顾问(北京)股份有限公司
0
北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司
北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司(曾用名:北京联华盛世文化传播有限公司),成立于2006年,位于北京市,是一家以从事商务服务业为主的企业。企业注册资本1635.2万人民币,超过了88%的北京市同行
北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司
0
广州集和品牌管理顾问股份有限公司
广州集和品牌管理顾问股份有限公司(曾用名:广州集和品牌设计顾问有限公司),成立于2006年,位于广东省广州市,是一家以从事商务服务业为主的企业。企业注册资本500万人民币,超过了81%的广东省同行,实
广州集和品牌管理顾问股份有限公司
0
北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司
北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司(曾用名:北京英智韦伯咨询有限公司),成立于2009年,位于北京市,是一家以从事商务服务业为主的企业。企业注册资本500万人民币,超过了68%的北京市同行,实缴资本50
北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司
0
和智传信品牌管理顾问(北京)有限责任公司
一般项目:企业管理咨询;以自有资金从事投资活动;广告发布;广告设计、代理;广告制作;专业设计服务;摄像及视频制作服务;办公服务;市场调查(不含涉外调查);企业形象策划;市场营销策划;组织文化艺术交流活
和智传信品牌管理顾问(北京)有限责任公司
0
北京世纪龙文品牌管理股份有限公司
北京世纪龙文品牌管理股份有限公司(曾用名:北京世纪隆文品牌管理股份有限公司),成立于2002年,位于北京市,是一家以从事商务服务业为主的企业。企业注册资本1819.979万人民币,超过了88%的北京市
北京世纪龙文品牌管理股份有限公司
0