深圳市金溢科技股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗瑞发 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 48 | 2014-02-28至2026-06-29 | 101.2万 | 693.1万 | 2023-07-01 |
刘咏平 | 副董事长,董事 | 博士 | 男 | 50 | 2020-03-27至2026-06-29 | 42.54万 | 1235万 | 2023-07-01 |
司贤利 | 独立董事 | 博士 | 男 | 50 | 2023-06-30至2026-06-29 | 4.000万 | - | 2023-07-01 |
须成忠 | 独立董事 | 博士 | 男 | 59 | 2024-01-09至2026-06-29 | - | - | 2024-01-10 |
陈君柱 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 49 | 2020-03-27至2026-06-29 | 8.000万 | - | 2023-07-01 |
关志超 | 董事 | 博士 | 男 | 65 | 2020-03-27至2026-06-29 | 8.000万 | - | 2023-07-01 |
蔡福春 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 45 | 2021-12-03至2026-06-29 | 147.1万 | 777.6万 | 2023-07-01 |
周海荣 | 监事会主席 | 博士 | 男 | 61 | 2014-02-28至2026-06-29 | 8.000万 | - | 2023-07-01 |
倪传宝 | 监事 | 本科 | 男 | 61 | 2019-05-17至2026-06-29 | 8.000万 | - | 2023-07-01 |
杜水荣 | 职工监事 | 硕士 | 男 | 46 | 2023-06-30至2026-06-29 | 28.35万 | - | 2023-07-01 |
李锋龙 | 财务总监 | 本科 | 男 | 46 | 2022-04-20至2026-06-29 | 87.97万 | - | 2023-07-01 |
周怡 | 董事会秘书 | 硕士 | 女 | 44 | 2022-09-14至2026-06-29 | 53.05万 | - | 2023-07-01 |
评论