浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司主要成员
一共
16个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钱金波 | 董事长,董事 | - | 男 | 60 | 2013-09-05至2025-09-12 | 100.0万 | 5635万 | 2022-09-20 |
钱帆 | 副董事长,董事,总裁 | 硕士 | 男 | 39 | 2019-12-31至2025-09-12 | 100.0万 | - | 2022-09-20 |
张少斌 | 董事,副总裁 | 本科 | 男 | 54 | 2023-07-07至2025-09-12 | 100.0万 | 10.4万 | 2023-07-08 |
徐威 | 副总裁 | - | 男 | 50 | 2013-09-05至2025-09-12 | 68.94万 | 9.24万 | 2022-09-20 |
钱秀芬 | 副总裁 | - | 女 | 62 | 2013-09-05至2025-09-12 | 70.00万 | 1680万 | 2022-09-20 |
赵英明 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 52 | 2022-09-13至2025-09-12 | 15.00万 | - | 2022-09-14 |
任家华 | 独立董事 | 博士 | 男 | 53 | 2022-09-13至2025-09-12 | 15.00万 | - | 2022-09-14 |
王一江 | 董事 | 博士 | 男 | 72 | 2016-09-13至2025-09-12 | 20.00万 | - | 2022-09-14 |
金银宽 | 董事 | - | 男 | 65 | 2013-09-05至2025-09-12 | 0.00 | 2077万 | 2022-09-14 |
陈铭海 | 董事 | - | 男 | 62 | 2013-09-05至2025-09-12 | 0.00 | 1385万 | 2022-09-14 |
任国强 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 51 | 2023-11-13至2025-09-12 | 2.500万 | - | 2023-11-14 |
周海光 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 48 | 2019-09-24至2025-09-12 | 28.98万 | - | 2022-09-20 |
叶成建 | 监事 | - | 男 | 56 | 2018-05-31至2025-09-12 | 10.20万 | - | 2022-09-14 |
周爱雅 | 职工监事 | 本科 | 女 | 38 | 2016-08-24至2025-09-12 | 19.18万 | - | 2022-08-27 |
王军 | 财务总监 | 本科 | 男 | 49 | 2019-12-31至2025-09-12 | 68.76万 | - | 2022-09-20 |
钱程 | 董事会秘书 | 硕士 | 男 | 42 | 2022-04-26至2025-09-12 | 83.85万 | - | 2022-09-20 |
评论
重庆红蜻蜓鞋业有限公司
统一社会信用代码915002247592884842法定代表人厉呈注册资本2000万成立日期2004-04-14企业类型有限责任公司(法人独资)登记状态存续工商注册号500224000002677营业
重庆红蜻蜓鞋业有限公司
0
四川红蜻蜓鞋业有限公司
统一社会信用代码9151011278014870XP法定代表人吕统沧注册资本500万人民币成立日期2005-11-17企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)人员规模500-999人登记状态
四川红蜻蜓鞋业有限公司
0
武汉红蜻蜓鞋业有限公司
统一社会信用代码91420116568350652L法定代表人黄继雄注册资本300万元人民币成立日期2010-12-21企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)人员规模20-99人登记状态存
武汉红蜻蜓鞋业有限公司
0
广东红蜻蜓鞋业有限公司
统一社会信用代码91440000738565841A法定代表人张少斌注册资本2000万人民币成立日期2002-04-30企业类型有限责任公司(法人独资)人员规模20-99人登记状态存续工商注册号440
广东红蜻蜓鞋业有限公司
0