北京百特莱德工程技术股份有限公司主要成员
一共
11个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈宝迁 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 59 | 2014-06-05至2026-06-07 | - | 631万 | 2023-06-09 |
兰中平 | 董事,总经理 | 硕士 | 男 | 49 | 2014-06-05至2026-06-07 | - | 142.1万 | 2023-06-09 |
李真开 | 董事 | 本科 | 男 | 43 | 2015-12-22至2026-06-07 | - | 64.75万 | 2023-06-09 |
宋睿丰 | 董事,副总经理 | 博士 | 男 | 48 | 2014-06-05至2026-06-07 | - | 94.06万 | 2023-06-09 |
王明仁 | 董事 | 本科 | 男 | 77 | 2014-06-05至2026-06-07 | - | 52.23万 | 2023-06-09 |
杨兴虎 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 44 | 2023-06-08至2026-06-07 | - | 27.1万 | 2023-06-09 |
黄少东 | 监事 | 本科 | 男 | 36 | 2015-12-22至2026-06-07 | 0.00 | - | 2023-06-09 |
孔令菲 | 职工监事 | 本科 | 女 | 46 | 2020-06-11至2026-06-07 | - | - | 2023-06-09 |
赵晓东 | 财务负责人 | 本科 | 女 | 57 | 2021-06-01至2026-06-07 | - | - | 2023-06-09 |
张雷 | 副总经理 | - | 男 | 50 | 2020-06-11至2026-06-07 | - | 381万 | 2023-06-09 |
赵海葛 | 副总经理 | 本科 | 男 | 50 | 2014-06-05至2026-06-07 | - | 64.84万 | 2023-06-09 |
评论