福建田中机械科技股份有限公司主要成员
一共
8个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄志明 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 55 | 2015-09-01至2026-04-11 | - | 6487万 | 2023-04-12 |
黄德超 | 副董事长,董事 | - | 男 | 32 | 2023-04-12至2026-04-11 | - | - | 2024-04-12 |
黄志芳 | 董事,副总经理 | 高中 | 男 | 53 | 2015-09-01至2026-04-11 | - | - | 2023-04-12 |
黄丽萍 | 董事,副总经理 | 本科 | 女 | 37 | 2015-09-01至2026-04-11 | - | - | 2023-04-12 |
蒋福泉 | 董事 | - | 男 | 52 | 2024-01-22至2026-04-11 | - | - | 2024-01-22 |
卓向东 | 监事会主席 | - | 男 | 54 | 2020-05-22至2026-04-11 | - | - | 2023-04-12 |
王立群 | 监事 | - | 男 | 55 | 2024-03-15至2026-04-11 | - | - | 2024-03-15 |
林志龙 | 职工监事 | - | 男 | 35 | 2023-04-12至2026-04-11 | - | - | 2023-04-12 |
评论