深圳南山热电股份有限公司主要成员
一共
18个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孔国梁 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 41 | 2022-09-13至今 | 85.67万 | - | 2022-09-14 |
胡明 | 副董事长,董事 | 硕士 | 男 | 54 | 2021-09-13至今 | 0.00 | - | 2021-09-14 |
孙慧荣 | 董事 | 硕士 | 男 | 41 | 2021-04-26至今 | 0.00 | - | 2021-04-27 |
黄西勤 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 53 | 2022-08-02至今 | 12.98万 | - | 2022-08-03 |
陈玉辉 | 董事,总经理 | 硕士 | 男 | 59 | 2017-08-28至今 | 77.66万 | - | 2021-04-27 |
巫国文 | 董事,常务副总经理 | 本科 | 男 | 59 | 2016-04-25至今 | 72.17万 | - | 2021-04-27 |
黄庆 | 董事 | 硕士 | 男 | 53 | 2019-06-03至今 | 0.00 | - | 2021-04-27 |
陈泽桐 | 独立董事 | 博士 | 男 | 54 | 2017-11-17至今 | 13.33万 | - | 2021-04-27 |
杜伟 | 独立董事 | 博士 | 男 | 69 | 2019-11-11至今 | 14.40万 | - | 2021-04-27 |
翟保军 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 53 | 2023-03-23至今 | 62.07万 | - | 2023-03-24 |
李才均 | 监事 | 硕士 | 男 | 46 | 2021-04-26至今 | 0.00 | - | 2021-04-27 |
廖俊凯 | 监事 | 硕士 | 男 | 36 | 2019-06-03至今 | 0.00 | - | 2021-04-27 |
钱文辉 | 职工监事 | 本科 | 男 | 56 | 2021-04-19至今 | 36.43万 | - | 2021-04-21 |
卢引娣 | 职工监事 | 硕士 | 女 | 42 | 2021-04-19至今 | 28.78万 | - | 2021-04-21 |
张小银 | 财务总监 | 硕士 | 男 | 37 | 2022-06-13至今 | 0.00 | - | 2022-06-14 |
李超 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 53 | 2023-09-18至今 | 44.81万 | - | 2023-09-19 |
陶琳 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 57 | 2023-09-18至今 | 46.10万 | - | 2023-09-19 |
邹奕 | 董事会秘书 | 硕士 | 男 | 51 | 2021-04-26至今 | 69.66万 | - | 2021-04-27 |
评论
深圳南山实验学校
深圳市南山实验学校前身为南头小学,创办于1932年,迄今走过了70年的历史。在其不平凡的创业与发展历程中,经历并实现了多次成功的跨越:1994年,成为了广东省第一批“省一级学校,1998年被教育部确立
深圳南山实验学校
0
深圳南山小学
南山小学,公立学校,创建于1921年,深圳市一级学校。学校地处南山脚下,前海湾畔,北头东街,占地10000平方米,建筑面积6400平方米。目前拥有26个教学班,学生1210人,教职员工76人,省级优秀
深圳南山小学
0
深圳南山实验学校
深圳实验学校是一所在深圳改革开放的大背景下创建发展起来的新型实验性、示范性学校,是特区政府创办的第一所公办学校,首批广东省一级学校,首批广东省国家级示范性高中。办学25年来,为国家培养了一批又一批品德
深圳南山实验学校
0