维信诺科技股份有限公司主要成员
一共
14个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张德强 | 董事长,董事,总经理 | 博士 | 男 | 52 | 2021-05-20 至 2027-05-21 | 327.3万 | 74.98万 | 2024-05-23 |
严若媛 | 职工董事,副总经理 | 硕士 | 女 | 46 | 2021-05-19 至 2027-05-21 | 307.7万 | 71.98万 | 2024-05-23 |
谢公平 | 董事 | 硕士 | 男 | 56 | 2021-05-19 至 2027-05-21 | 0.00 | - | 2024-05-23 |
徐刚 | 董事 | 硕士 | 男 | 39 | 2021-05-19 至 2027-05-21 | 0.00 | - | 2024-05-23 |
杨有红 | 独立董事 | 博士 | 男 | 61 | 2021-05-19 至 2027-05-21 | 16.00万 | - | 2024-05-23 |
娄爱东 | 独立董事 | 本科 | 女 | 58 | 2021-05-19 至 2027-05-21 | 16.00万 | - | 2024-05-23 |
林志 | 独立董事 | 本科 | 男 | 54 | 2024-05-22 至 2027-05-21 | - | - | 2024-05-23 |
任华 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 48 | 2021-05-20 至 2027-05-21 | 0.00 | - | 2024-05-23 |
赵建光 | 监事 | 硕士 | 男 | 43 | 2021-05-19 至 2027-05-21 | 0.00 | - | 2024-05-23 |
张峰峰 | 职工监事 | 本科 | 男 | 37 | 2021-05-19 至 2027-05-21 | 38.72万 | - | 2024-05-23 |
周任重 | 财务总监 | 本科 | 男 | 49 | 2022-02-25 至 2027-05-21 | 207.0万 | 13万 | 2024-05-23 |
杨玉彬 | 副总经理 | 博士 | 男 | 52 | 2023-01-17 至 2027-05-21 | 266.3万 | 30万 | 2024-05-23 |
徐凤英 | 董事会秘书,副总经理 | 博士 | 女 | 45 | 2021-07-16 至 2027-05-21 | 230.7万 | 40万 | 2024-05-23 |
金波 | 副总经理 | 博士 | 男 | 57 | 2018-12-28 至 2027-05-21 | 187.6万 | 10万 | 2024-05-23 |
评论