上海汇通能源股份有限公司主要成员
一共
11个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
路向前 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 48 | 2022-12-02至2026-03-26 | 5.000万 | - | 2023-03-29 |
赵永 | 董事,总经理,财务负责人 | 本科 | 男 | 45 | 2020-03-20至2026-03-26 | 67.71万 | - | 2023-03-29 |
赵虎林 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 59 | 2020-03-20至2026-03-26 | 16.00万 | - | 2023-03-28 |
梁木金 | 董事 | 大专 | 男 | 44 | 2024-03-25至2026-03-26 | - | - | 2024-03-26 |
文贤勇 | 董事 | 本科 | 男 | 45 | 2022-04-22至2026-03-26 | 43.69万 | - | 2023-03-28 |
朱永明 | 独立董事 | 博士 | 男 | 61 | 2023-03-27至2026-03-26 | 13.34万 | - | 2023-03-28 |
余黎峰 | 独立董事 | 博士 | 女 | 51 | 2023-03-27至2026-03-26 | 13.34万 | - | 2023-03-28 |
周拥军 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 52 | 2020-08-05至2026-03-26 | 4.000万 | - | 2023-03-29 |
郭建辉 | 监事 | 本科 | 男 | 36 | 2024-03-25至2026-03-26 | - | - | 2024-03-26 |
王要军 | 职工监事 | 本科 | 男 | 38 | 2022-10-26至2026-03-26 | 61.13万 | - | 2023-03-28 |
王勇 | 董事会秘书 | 本科 | 男 | 31 | 2022-12-02至2026-03-26 | 28.73万 | 140 | 2023-03-29 |
评论