宏润建设集团股份有限公司主要成员
一共
14个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郑宏舫 | 董事长,董事 | - | 男 | 74 | 2004-04-08至2025-04-17 | 180.1万 | 1.37亿 | 2022-04-23 |
李剑彤 | 董事,总经理 | - | 男 | 52 | 2013-04-03至2025-04-17 | 180.1万 | - | 2022-04-23 |
赵余夫 | 董事 | 硕士 | 男 | 58 | 2013-04-03至2025-04-17 | 87.12万 | - | 2022-04-19 |
何秀永 | 董事 | - | 男 | 61 | 2007-04-06至2025-04-17 | 180.1万 | 600.4万 | 2022-04-19 |
尹芳达 | 董事 | - | 男 | 64 | 2007-04-06至2025-04-17 | 80.00万 | 700.4万 | 2022-04-19 |
周国良 | 独立董事 | - | 男 | 64 | 2020-05-18至2025-04-17 | 13.68万 | - | 2022-04-19 |
金小明 | 独立董事 | - | 男 | 55 | 2018-09-21至2025-04-17 | 13.68万 | - | 2022-04-19 |
张丽明 | 独立董事 | - | 女 | 62 | 2020-05-18至2025-04-17 | 13.68万 | - | 2022-04-19 |
郑恩海 | 董事,副总经理 | - | 男 | 46 | 2013-04-03至2025-04-17 | 99.12万 | - | 2022-04-23 |
胡震敏 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 46 | 2022-04-18至2025-04-17 | 77.12万 | - | 2022-04-23 |
鲁红兵 | 监事 | 本科 | 男 | 57 | 2022-04-18至2025-04-17 | 12.00万 | - | 2022-04-19 |
林爱珠 | 职工监事 | - | 女 | 67 | 2016-09-09至2025-04-17 | 8.830万 | - | 2022-04-19 |
黄全跃 | 副总经理,财务负责人 | 本科 | 男 | 54 | 2022-04-18至2025-04-17 | 105.1万 | - | 2022-04-23 |
陈洁 | 董事会秘书 | 本科 | 女 | 45 | 2022-09-30至2025-04-17 | 40.96万 | - | 2022-10-01 |
评论
宏润建设集团股份有限公司
宏润建设集团股份有限公司,成立于1994年,浙江宏润成员,位于浙江省宁波市,是一家以从事土木工程建筑业为主的企业。企业注册资本110250万人民币,超过了99%的浙江省同行,实缴资本56250万人民币
宏润建设集团股份有限公司
0
宏润建设HONGRUN
宏润建设集团股份有限公司为国家高新技术企业。公司成立于1994年,为深圳证券交易所上市公司(股票代码:002062)。主营轨道交通、市政工程、公路桥梁、地下空间及综合管廊、水务环保、海上工程、房屋建筑
宏润建设HONGRUN
0
宏润建设集团(辽宁)有限公司
统一社会信用代码91210113555341749W法定代表人施加来注册资本200万人民币成立日期2010-07-23企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)登记状态存续工商注册号21013
宏润建设集团(辽宁)有限公司
0
宏润建设集团上海有限公司
统一社会信用代码91310112MA1GDBKX11法定代表人李剑彤注册资本12000万人民币成立日期2020-07-24企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)登记状态存续工商注册号31
宏润建设集团上海有限公司
0
宏润建设集团上海宏洋建材有限公司
统一社会信用代码91310104134620539F法定代表人郑宏俊注册资本500万人民币成立日期1997-03-28企业类型其他有限责任公司登记状态吊销,未注销工商注册号31010400012448
宏润建设集团上海宏洋建材有限公司
0
宏润建设集团上海置业有限公司
统一社会信用代码913101046073269982法定代表人郑宏舫注册资本1500万人民币成立日期1995-09-20企业类型其他有限责任公司人员规模20-99人登记状态存续工商注册号3101040
宏润建设集团上海置业有限公司
0