中船汉光科技股份有限公司主要成员
一共
18个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄立新 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 56 | 2023-03-01至2026-02-28 | 0.00 | - | 2023-03-01 |
汪学文 | 董事 | 硕士 | 男 | 57 | 2019-11-01至2026-02-28 | 0.00 | - | 2023-03-01 |
杨宏亮 | 董事 | 硕士 | 男 | 45 | 2024-01-11至2026-02-28 | 0.00 | - | 2024-01-11 |
苏电礼 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 55 | 2023-03-01至2026-02-28 | 39.48万 | - | 2023-03-01 |
傅东升 | 董事 | 博士 | 男 | 39 | 2023-03-01至2026-02-28 | 0.00 | - | 2023-03-01 |
许江涛 | 独立董事 | 博士 | 男 | 49 | 2023-03-01至2026-02-28 | 4.500万 | - | 2023-03-01 |
李文昌 | 独立董事 | 博士 | 男 | 52 | 2023-03-01至2026-02-28 | 4.500万 | - | 2023-03-01 |
吴荣斌 | 董事 | 博士 | 男 | 60 | 2020-12-23至2026-02-28 | 0.00 | - | 2023-03-01 |
吴壮志 | 独立董事 | 博士 | 男 | 55 | 2020-11-16至2026-02-28 | 6.000万 | - | 2023-03-01 |
马继恒 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 54 | 2024-05-07至2026-02-28 | - | - | 2024-05-07 |
李宇 | 监事 | 硕士 | 男 | 54 | 2019-11-01至2026-02-28 | 0.00 | - | 2023-03-01 |
邵志燊 | 监事 | 硕士 | 女 | 40 | 2023-03-01至2026-02-28 | 0.00 | - | 2023-03-01 |
王艳飞 | 职工监事 | 硕士 | 男 | 42 | 2019-11-01至2026-02-28 | 28.21万 | - | 2023-02-14 |
张建昌 | 职工监事 | 中专 | 男 | 53 | 2024-02-05至2026-02-28 | - | - | 2024-02-05 |
李欢 | 财务总监 | 本科 | 男 | 34 | 2021-11-26至2026-02-28 | 23.16万 | - | 2023-03-01 |
李安洲 | 副总经理 | 大专 | 男 | 57 | 2019-11-01至2026-02-28 | 39.69万 | - | 2023-03-01 |
王冬雪 | 董事会秘书,副总经理 | 硕士 | 女 | 33 | 2023-03-01至2026-02-28 | 15.24万 | - | 2023-03-01 |
杨旭东 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 49 | 2023-03-01至2026-02-28 | 27.10万 | - | 2023-03-01 |
评论