天合光能股份有限公司主要成员
一共
14个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高纪凡 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 59 | 2017-12-27至2027-01-11 | 646.6万 | 3.522亿 | 2024-01-13 |
张开亮 | 董事 | 硕士 | 男 | 55 | 2017-12-27至2027-01-11 | 0.00 | - | 2024-01-13 |
高纪庆 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 56 | 2020-07-16至2027-01-11 | 466.2万 | 37.27万 | 2024-01-13 |
蒋红珍 | 独立董事 | 博士 | 女 | 45 | 2024-01-12至2027-01-11 | 0.00 | - | 2024-01-13 |
赵春光 | 独立董事 | 博士 | 男 | 52 | 2024-01-12至2027-01-11 | 0.00 | - | 2024-01-13 |
黄宏彬 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 53 | 2020-12-24至2027-01-11 | 14.75万 | - | 2024-01-13 |
陈爱国 | 董事 | 硕士 | 男 | 55 | 2022-01-10至2027-01-11 | 0.00 | - | 2024-01-13 |
张银华 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 61 | 2024-01-12至2027-01-11 | 171.7万 | - | 2024-01-13 |
崔益祥 | 监事 | 本科 | 男 | 56 | 2023-08-25至2027-01-11 | 0.00 | - | 2024-01-13 |
吴肖 | 职工监事 | 硕士 | 女 | 47 | 2024-01-12至2027-01-11 | 164.4万 | 6.414万 | 2023-12-28 |
吴森 | 财务负责人 | 硕士 | 男 | 44 | 2020-12-24至2027-01-11 | 273.4万 | 18.66万 | 2024-01-13 |
丁华章 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 53 | 2020-12-24至2027-01-11 | 307.1万 | 7.52万 | 2024-01-13 |
陈奕峰 | 副总经理 | 博士 | 男 | 39 | 2024-01-12至2027-01-11 | 303.8万 | 3.054万 | 2024-01-13 |
吴群 | 董事会秘书 | 硕士 | 男 | 50 | 2017-12-27至2027-01-11 | 257.9万 | 12.41万 | 2024-01-13 |
评论