聆达集团股份有限公司主要成员
一共
15个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-25
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王明圣 | 董事长,董事,总裁 | 硕士 | 男 | 43 | 2023-05-22 至 2026-05-21 | 72.10万 | - | 2023-05-22 |
林志煌 | 副董事长,董事,首席执行官 | 本科 | 男 | 58 | 2023-05-22 至 2026-05-21 | 112.1万 | 110万 | 2023-05-22 |
叶海滨 | 副总裁 | 本科 | 男 | 47 | 2023-10-26 至 2026-05-21 | 13.60万 | - | 2023-10-27 |
王波 | 副总裁 | 硕士 | 男 | 41 | 2023-12-31 至 2026-05-21 | 0.00 | - | 2024-01-02 |
唐洪湘 | 副总裁 | 本科 | 男 | 50 | 2023-05-22 至 2026-05-21 | 58.80万 | 50万 | 2023-05-22 |
杨冬林 | 董事会秘书,副总裁 | 本科 | 男 | 42 | 2024-01-15 至 2026-05-21 | - | - | 2024-01-15 |
谢景远 | 副总裁,财务总监 | 硕士 | 男 | 48 | 2023-07-24 至 2026-05-21 | 57.20万 | 50万 | 2023-07-25 |
黄建川 | 董事 | - | 男 | 52 | 2023-11-13 至 2026-05-21 | 0.00 | - | 2023-11-14 |
刘黎明 | 独立董事 | 博士 | 男 | 50 | 2023-05-22 至 2026-05-21 | 5.000万 | - | 2023-05-22 |
林善浪 | 独立董事 | 博士 | 男 | 59 | 2023-05-22 至 2026-05-21 | 5.000万 | - | 2023-05-22 |
何少平 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 67 | 2023-05-22 至 2026-05-21 | 5.000万 | - | 2023-05-22 |
柏疆红 | 董事 | 硕士 | 男 | 54 | 2022-09-21 至 2026-05-21 | 67.70万 | - | 2023-05-22 |
吕海龙 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 47 | 2023-05-22 至 2026-05-21 | 25.30万 | - | 2023-05-22 |
邱志华 | 监事 | 硕士 | 男 | 54 | 2023-05-22 至 2026-05-21 | 68.70万 | 7.725万 | 2023-05-22 |
杨绪胜 | 职工监事 | 本科 | 男 | 50 | 2023-05-22 至 2026-05-21 | 46.20万 | - | 2023-05-22 |
评论