雷蒙德(北京)科技股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈双聘 | 董事长,董事,总经理 | 高中 | 男 | 61 | 2015-06-06至今 | 0.00 | 6590万 | 2018-03-29 |
王彦齐 | 董事,副总经理 | - | - | - | 2017-08-01至今 | 0.00 | - | 2017-08-01 |
汤济宏 | 董事 | 本科 | 男 | 45 | 2015-06-06至今 | 0.00 | 165.7万 | 2015-11-20 |
张敏 | 董事 | 本科 | 女 | 48 | 2015-06-06至今 | 0.00 | 115万 | 2015-11-20 |
沈守传 | 董事 | 硕士 | 男 | 55 | 2015-06-06至今 | 0.00 | - | 2015-11-20 |
陈清凉 | 监事会主席 | 高中 | 男 | 51 | 2015-06-06至今 | 0.00 | - | 2015-11-20 |
胡慧祥 | 监事 | 初中 | 男 | 52 | 2015-06-06至今 | 0.00 | - | 2015-11-20 |
孙海军 | 职工监事 | 高中 | 男 | 42 | 2015-06-06至今 | 0.00 | - | 2015-11-20 |
高艳斌 | 财务总监 | 本科 | 男 | 51 | 2015-10-20至今 | - | - | 2015-11-20 |
评论