浙江思考私募基金股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岳志武 | 董事长,董事,总经理 | 大专 | 男 | 51 | 2016-09-19至2026-10-12 | - | - | 2023-10-16 |
谭水芳 | 董事 | 本科 | 女 | 33 | 2022-02-08至2026-10-12 | - | - | 2023-10-16 |
张尔 | 董事,董事会秘书 | 本科 | 女 | 31 | 2016-01-21至2026-10-12 | - | - | 2023-10-16 |
岳璐 | 董事 | - | - | - | 2021-09-24至2026-10-12 | - | - | 2023-10-16 |
蒲毅林 | 董事 | 大专 | 男 | 37 | 2022-02-08至2026-10-12 | - | - | 2023-10-16 |
陈时艳 | 监事会主席 | 大专 | 女 | 49 | 2017-10-11至2026-10-12 | - | - | 2023-10-16 |
雷湘明 | 监事 | 大专 | 男 | 52 | 2021-09-24至2026-10-12 | - | - | 2023-10-16 |
陈妙妙 | 职工监事 | 本科 | 女 | 31 | 2022-02-08至2026-10-12 | - | - | 2023-09-26 |
胡巧赛 | 财务负责人 | 本科 | 女 | 36 | 2021-09-09至2026-10-12 | - | - | 2023-10-16 |
评论
宁波番茄私募基金管理有限公司
简介:番茄资本是中国第一支专注于餐饮品牌和餐饮供应链的专业化投资机构,聚焦餐饮、深耕投后,致力于用知识和资本推动中国餐饮产业的变革发展。专注投资优质的餐饮品类头部品牌及餐饮供应链项目,助力其在国内A股
宁波番茄私募基金管理有限公司
0
杭州度岩私募基金有限公司
一般项目:私募股权投资基金管理(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
杭州度岩私募基金有限公司
0
上海不惑私募基金管理有限公司
成立于2016-06-20,注册资本为1000万人民币,法定代表人为李祝捷,经营状态为存续,工商注册号为330184000486328,注册地址为上海市闵行区顾戴路2988号9幢201-B室,经营范围
上海不惑私募基金管理有限公司
0